Entreprise : MEUBLES MONNIER DISTRIBUTION - SIREN 735 550 048
Identité
Dénomination
MEUBLES MONNIER DISTRIBUTION
SIREN (siège)
735 550 048
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1992
Début d’activité
10/04/1992
Date de fin de la personne morale
01/06/2050
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'achat et la revente en gros de toutes marchandises se rapportant directement ou indirectement à l'ameublement et a ses accessoires.
Code APE
4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Capital social
1971600 EUR
Adresse du siège
51 AV DE PARIS 53940 SAINT-BERTHEVIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE RENNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER JEAN , (FILS)
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
LAVAL
Nom, Prénom(s)
MONNIER VERONIQUE
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
LA MEZIERE
Nom, Prénom(s)
MONNIER CATHERINE
Nom d'usage
FOULON
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
MAYENNE
Nom, Prénom(s)
MONNIER FRANCOISE
Nom d'usage
VIEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
MONNIER PIERRE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1924
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MONNIER ANNIE
Nom d'usage
GUIRAGOSSIAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Mayenne
Nom, Prénom(s)
MONNIER ANTOINE , JEAN , CLEMENT
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
DERVILLE AUDIT EURL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ST BERTHEVIN
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MAYENNE CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/04/1992
Siret
73555004800053
Code APE
4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat et la revente en gros de toutes marchandises se rapportant directement ou indirectement à l'ameublement et a ses accessoires.
Adresse
51 AV DE PARIS
53940 , SAINT-BERTHEVIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE RENNES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
73555004800012
Code APE
702C
Adresse
42 RUE DE BRETAGNE
53120 , GORRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4613
Date d'ajout
30/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/10/2012 : Partant : MONNIER Charles, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : GUIRAGOSSIAN Annie, Membre du Conseil de Surveillance Journal d'annonces légales : Haut Anjou du 02/11/2012
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).