Entreprise : S I G E C - SIREN 732 066 311
Identité
Dénomination
S I G E C
SIREN (siège)
732 066 311
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1973
Date de fin de la personne morale
15/10/2072
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
LES HAUTES MURES 83310 GRIMAUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
M. DE LA SERVE ROBERT ALFRED RAOUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Nom, Prénom(s)
M. DE LA SERVE ROBERT RAOUL GUY
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1923
Nom, Prénom(s)
M. NIQUIN ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1921
Nom, Prénom(s)
MLLE DE LA SERVE CHANTAL DOMINIQUE AGNES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/1986
Siret
73206631100042
Code APE
7901
Origine du fonds
Autre
Activité principale
investissement études et commercialisation gestion
Adresse
LES HAUTES MURES
83310 , GRIMAUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5622
Date d'ajout
16/04/2024
Description
Radiation d'office du RCS Fréjus le 16/04/2024 avec effet au 15/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9899
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
44947
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/06/1992
Description
Par jugement en date du 19 Juin 1992 , Le tribunal de commerce de Nanterre nomme Gautret , Juge commissaire en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
1621
Date d'ajout
31/10/1986
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE : T.C DE NANTERRE EN DATE DU 09.10.1986 REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : ME OUZILLE, 72 AVE G. CLEMENCEAU 92000 NANTERRE
Numéro d'observation
15626
Date d'ajout
17/10/1986
Description
Par jugement en date du 9 Octobre 1986 Le Tc de Nanterre à ouvert une procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire 86/464 Représentant des Creanciers/liquidateur : Ouizille, 72 avenue G.clemenceau 92000 Nanterre -
Numéro d'observation
1262
Date d'ajout
03/09/1986
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 03.09.1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).