Entreprise : DELORMES - SIREN 729 201 038
Identité
Dénomination
DELORMES
SIREN (siège)
729 201 038
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1972
Début d’activité
01/04/2010
Date de fin de la personne morale
28/05/2022
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
menuiserie tous travaux de menuiserie et notamment ceux relatifs à l'édification
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
14 RUE JACQUELINE AURIOL 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D ACTIVITE AIRLANDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNEC LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
CABINET GORIOU FARO ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
PROFIDES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
72920103800035
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
menuiserie tous travaux de menuiserie et notamment ceux relatifs à l'édification
Adresse
14 RUE JACQUELINE AURIOL
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D ACTIVITE AIRLANDE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/11/1983
Siret
72920103800027
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Activité principale
Travaux de menuiserie bois et PVC
Adresse
62 BD DE LA HAIE DES COGNETS
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54486
Date d'ajout
13/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Massart Olivier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52085
Date d'ajout
10/04/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 25/03/2014 nommant M. Flaud François juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
26633
Date d'ajout
07/03/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 06/03/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J00567 désigne liquidateur Me Olivier Massart 10 sq Vercingétorix LE SAINT LOUIS 35000 RENNES , juge commissaire M. Lageat Jean-Jacques , juge commissaire suppléant Mme A Benoist , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 05/04/2013 , maintient administrateur, Me Christophe Bidan 27 CRS Raphaël Binet BP 80927 35000 RENNES
Numéro d'observation
20685
Date d'ajout
21/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 19/12/2012 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 20/03/2012
Numéro d'observation
9739
Date d'ajout
26/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 20/06/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 19/12/2012
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/12/2011
Description
: N° Procédure : 2011J00567 Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 21/12/2011 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 20/06/2012. Cessation des paiements en date du 15/12/2011. Juge Commissaire : M Jean-Jacques LAGEAT Mandataire Judiciaire : Maître Massart Olivier 10 square Vercingétorix 35000 Rennes Administrateur : Me BIDAN 27 cours Raphaël Binet 35000 Rennes dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/07/2010
Description
Observations concernant l'établissement situé 14 rue Jacqueline Auriol, Parc d'Activité d'Airlande 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande : Pour le siège et établissement principal situé à ST JACQUES DE LA LANDE 62 bd de la Haie des Co- gnets il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds location gérance.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/07/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de ST JACQUES DE LA LANDE 62 bd de la Haie des Co- gnets exploité du 28.11.1983 au 01.04.2010 à ST JACQUES DE LA LANDE 14 rue Jacqueline Auriol Parc d'activité d'Airlande A compter du 01.04.2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/05/1972
Description
Historique des observations depuis le 29/05/1972 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - MODIFICATION DU 29.11.1984 : AGE DU 31.10.1984. MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OBLIGATOIRES. - ANCIENNES FORMES JURIDIQUES : * DU 01.04.1972 AU 15.12.1977, SARL. * DU 15.12.1977 AU 12.04.2002, SA A CONSEIL D'ADMI NISTRATION. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.04.1972 AU 28.11.1983, RENNES 26 RUE DE LA DONELIERE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 14 rue Jacqueline Auriol, Parc d'Activité d'Airlande 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande : Observation depuis le 29/05/1972 : - ACQUIS PAR APPORT AU MONTANT EVALUE A 600 000 F DE DELORMES GERARD, RCS RENNES A 719 105 132. PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 03.11.1995 - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.04;1972 AU 28.11.1983, RENNES 26 RUE DE LA DONELIERE, LOCATION GERANCE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).