Entreprise : GARAGE CROMIER S A - SIREN 728 202 938
Identité
Dénomination
GARAGE CROMIER S A
SIREN (siège)
728 202 938
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1972
Début d’activité
01/01/1972
Date de fin de la personne morale
11/05/2071
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
L'achat la vente neuf et occasion la location la réparation et l'entretien de tous véhicules automobiles cycles motocycles bateaux caravanes ainsi Quel'achat et la vente de pièces détachées d'accessoires S'y rapportant le garage la station service l'achat et la vente de carburants d'huiles et de pneumatiques tôlerie automobile Etc
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
411641 EUR
Adresse du siège
3 AV DE LA GARE DE L'ABBAYE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CATTE SYLVIE
Nom d'usage
CROMIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
CROMIER REMY , JEREMY , CESAR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
CROMIER JOEL JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Cénac
Nom, Prénom(s)
CROMIER REMY JEROME CESAR
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
VIGIER GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET CHRISTOPHE PAYEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1972
Siret
72820293800011
Enseigne
CROMIER MOTOS
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat la vente neuf et occasion la location la réparation et l'entretien de tous véhicules automobiles cycles motocycles bateaux caravanes ainsi Quel'achat et la vente de pièces détachées d'accessoires S'y rapportant le garage la station service l'achat et la vente de carburants d'huiles et de pneumatiques tôlerie automobile Etc
Adresse
3 AV DE LA GARE DE L'ABBAYE
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ABBAYE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
72820293800029
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente réparation de tous véhicules automobiles neufs et occasion.
Adresse
33 BD DE L'EUROPE
93190 , LIVRY-GARGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/1990
Siret
72820293800037
Code APE
501Z
Adresse
17 RUE JULES PRINCET
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48798
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/07/2023 nommant SELARL Asteren prise en la personne de Me Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY prononce en date du 09/03/2021 la résolution du plan de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire date de cessation des paiements le 31/12/2020 et a désigné Liquidateur Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Av de Lorraine 93000 BOBIGNY . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la présente publication à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Numéro d'observation
87555
Date d'ajout
02/07/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27/09/2018
Numéro d'observation
32635
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Radiation du R.C.S. des mentions relatives à la procédure de sauvegarde (article R.123-135 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
24588
Date d'ajout
05/09/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 30/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).