Entreprise : SOC D'EXPLOITATION DES ETS BRUNAT - SIREN 726 980 139
Identité
Dénomination
SOC D'EXPLOITATION DES ETS BRUNAT
SIREN (siège)
726 980 139
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1969
Date de fin de la personne morale
25/06/2019
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
9 RUE ALBERT GIRON 69170 TARARE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNAT ROLAND , CLAUDE , ABEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Les Olmes
Nom, Prénom(s)
BRUNAT ABEL , GILBERT , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Tarare
Nom, Prénom(s)
FOURNEL SUZANNE
Nom d'usage
BRUNAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1924
Commune de résidence
Tarare
Nom, Prénom(s)
MALLIERE ANDRE , FRANCOIS , MARIE , ERNEST
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Tarare
Nom, Prénom(s)
DIAZ ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Creusot
Nom, Prénom(s)
QUERCY JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Tour-de-Salvagny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1969
Siret
72698013900034
Code APE
174A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
NEGOCE, FABRIQUE DE RIDEAUX, ARTICLES DE TARARE AINSI QUE LE TISSAGE ET TRAVAIL A FACON DANS CES ARTICLES
Adresse
9 RUE 9//11 Rue Albert Giron
69170 , Tarare - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
72698013900018
Code APE
175G
Adresse
33 RUE ANNA BIBERT
69170 , TARARE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F09/001059
Date d'ajout
23/03/2009
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 19/03/2009 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/001901
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 22/06/2006 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 30/06/2006. Représentant des créanciers-liquidateur : maître NOIRAIX-PEY Martine 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS , ,
Numéro d'observation
F06/001410
Date d'ajout
04/05/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 04/05/2006 prolongeant la période d'observation jusqu'au 22/06/2006, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F06/000551
Date d'ajout
16/02/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 16/02/2006 prolongeant la période d'observation jusqu'au 04/05/2006, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F05/003017
Date d'ajout
13/10/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 13/10/2005 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/02/2006, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F05/002378
Date d'ajout
30/08/2005
Description
Modification dans l'administration au 29 Juillet 2005
Numéro d'observation
F05/002078
Date d'ajout
22/07/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 21/07/2005 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : monsieur LEPINE Jean-Marc, Juge commissaire suppléant : monsieur CHAUSSIN Bernard, Représentant des créanciers : maître NOIRAIX-PEY Martine 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS , Administrateur judiciaire : maître Bruno SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON avec mission assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. . Date de cessation des paiements : 12/07/2005
Numéro d'observation
F05/002001
Date d'ajout
18/07/2005
Description
déclaration de cessation des paiements faite au Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare le 13/07/2005
Numéro d'observation
F05/000284
Date d'ajout
02/02/2005
Description
Modification administrateur au 18 Décembre 2004
Numéro d'observation
F02/003358
Date d'ajout
22/11/2002
Description
Modification dans l'administration à compter du 15 Décembre 2001 Augmentation du capital social et conversion en euros à compter du 15 Décembre 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/01/1978
Description
LE 9 JANVIER 1978 AUGMENTATION DU CAPITAL ANCIEN SIEGE SOCIAL : 33 RUE ANNA BIBERT 69170 TARARE - CAPITAL PORTE DE 200.000 FRS A 250.000 FRS - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SA - CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION A COMPTER DU 19 DECEMBRE 1992 ORDONNANCE DU 20 MARS 1997 DU JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AUTORISANT LA MODIFICATION DE L'EXTRAIT SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE MODIFICATION DENOMINATION RUE DECISION CONSEIL MUNICIPAL DE TARARE ANCIENNEMENT 9 ET 11 RUE DE L'UNION DEVENUE RUE ALBERT GIRON DECLARATION MODIFICATIVE du 9 JUILLET 1998 : RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE, ACHAT DU FONDS AU 22 JUIN 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).