Entreprise : GROUPEMENT VOILES ET RIDEAUX - SIREN 726 880 016
Identité
Dénomination
GROUPEMENT VOILES ET RIDEAUX
Sigle
GVR
SIREN (siège)
726 880 016
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1968
Date de fin de la personne morale
11/01/2067
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
96000 EUR
Adresse du siège
395 RUE CELESTIN LINDER 42780 VIOLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LINDER VIRGINIE , LAURE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
LINDER PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Violay
Nom, Prénom(s)
LINDER CYRIL , ANDRE , GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
SA LINDER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Violay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/02/2018
Siret
72688001600035
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Adresse
395 RUE CELESTIN LINDER
42780 , VIOLAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/01/1968
Siret
72688001600027
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRESTATIONS ET SERVICES INFORMATIQUES ACHAT POUR SON COMPTE OU POUR DES TIERS DE TOUTES MATIERES PREMIERES FOURNITURES ET/OU MARCHANDISES
Adresse
9 ALL DES POIRIERS
69170 , TARARE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/08/1998
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 13 AOUT 1998 : MODIFICATION ADMINISTRATEUR AU 23 MARS 1987 DECLARATION MODIFICATIVE du 13 AOUT 1998 : MODIFICATION ADMINISTRATEUR DEMISSION DE MR JEAN MICHEL COQUARD AU 6 SEPTEMBRE 1990 DECLARATION MODIFICATIVE du 13 AOUT 1998 : NOMINATION ADMINISTRATEUR AU 27 JUIN 1994 DECLARATION MODIFICATIVE du 13 AOUT 1998 : MODIFICATION PDG ET ADMINISTRATEURS AU 29 JUIN 1995 DECLARATION MODIFICATIVE du 13 AOUT 1998 : MODIFICATION ADMINISTRATEUR AU 11 DECEMBRE 1995 DECLARATION MODIFICATIVE du 13 AOUT 1998 : MODIFICATION ADMINISTRATEUR AU 7 JUIN 1996 DECLARATION MODIFICATIVE du 17 OCTOBRE 2001 : MODIFICATION ADMINISTRATEUR AU 7 JUIN 2000 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE TISSAGE DE LA PLAINE 725 780 100 RCS VILLEFRANCHE-TARARE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 2001 MODIFICATION CAPITAL CONVERSION EN EUROS AU 3 JUILLET 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).