Entreprise : SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS PASQUIER - SIREN 726 350 101
Identité
Dénomination
SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS PASQUIER
SIREN (siège)
726 350 101
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1964
Date de fin de la personne morale
19/08/2024
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
96545.96 EUR
Adresse du siège
25 CRS EDOUARD VAILLANT 33000 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Agen
Nom, Prénom(s)
PASQUIER ERIC JEAN FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PASQUIER JEAN MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1922
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PASQUIER ODETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1924
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PASQUIER PHILIPPE ANDRE ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1964
Siret
72635010100028
Enseigne
TRANSPORTS PASQUIER
Code APE
6911
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises
Adresse
25 CRS EDOUARD VAILLANT
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39149
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/09/1989
Description
Par jugement du 21-04-1987, le tribunal de commerce de Bordeaux arrêté le plan de redressement par cession - commissaire a l'exécution du plan me Bouffard a Bordeaux 33000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/12/1986
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire. Jugement du 16-12-1986 , Cessation des paiements en date du 11-12-1989, Juge cré. Mr Lorette, Représentant des créanciers Me Bouffard, 34, rue de Macau Bordeaux 33000, Administrateur Me Audinet, 2, rue des trois Conils Bordeaux 33000 L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission D'' assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/1979
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital - assemblée générale du : 30-06-1979
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).