Entreprise : J ROUSTAN ET ASSOCIES - SIREN 722 620 846
Identité
Dénomination
J ROUSTAN ET ASSOCIES
SIREN (siège)
722 620 846
Date d'immatriculation au RNE
02/01/1973
Début d’activité
01/07/1972
Date de fin de la personne morale
01/01/2072
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
216000 EUR
Adresse du siège
169 AV PIERRE SEMARD 84200 CARPENTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSTAN JACQUY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
ROUSTAN PHILIPPE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Mazan
Nom, Prénom(s)
ROUSTAN CECILE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Autre
Nom, Prénom(s)
STAIANO GUY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
LE PONTET
Nom, Prénom(s)
TRESVAUX DU FRAVAL ERIC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
ST MICHEL D EUZET
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1972
Siret
72262084600047
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable
Adresse
169 AV PIERRE SEMARD
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1984
Siret
72262084600039
Code APE
741C
Adresse
152 AV PIERRE SEMARD
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAZARIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4924
Date d'ajout
09/10/1995
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL DE 250070 FRS PORTE A 327000 FRS A COMPTER DU 01/03/1992 JOURNAL : LA SEMAINE PROVENCE DU 13/03/1992
Numéro d'observation
64
Date d'ajout
06/01/1993
Description
DEMISSION DE MME ABADIE GISELE ET NOMINATION COMME ADMINSTRATEURS DE MR BENAIT DANIEL DEMEURANT ROUTE DE TAVEL A PUJAUT (30) ET DE MR STAIANO GUY DEMEURANT 119 ROUTE D'AVIGNON A LE PONTET (84) A COMPTER DU 30/11/1991 JOURNAL LA SEMAINE PROVENCE DU 27/12/1991
Numéro d'observation
604
Date d'ajout
27/02/1992
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL 30/06 AU LIEU DE 31/12 A COMPTER DU 31/12/1990
Numéro d'observation
2486
Date d'ajout
20/09/1988
Description
NOMINATION EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE MELLE ROUSTAN CECILE DEMEURANT ANCIEN CHEMIN DE MALEMORT A CARPENTRAS (84) A COMPTER DU 21/06/1988 JOURNAL : LE COMMERCIAL DU 06/08/1988
Numéro d'observation
2375
Date d'ajout
14/10/1985
Description
L'A.G. A PROCEDE A LA MISE EN HARMONIE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES. NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT MR BREMOND ANDRE DEMEURANT A BOLLENE (84) LES GRES DE FOURNILLER A COMPTER DU 18/06/1985 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 16/09/1985
Numéro d'observation
961
Date d'ajout
24/04/1985
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL DE 77700 FRS PORTE A 188700 FRS PUIS AUGMENTATION DE 61370 FRS PORTE A 250070 FRS A COMPTER DU 31/12/1984 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 28/12/1984 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU 152 BOULEVARD PIERRE SEMARD A CARPENTRAS (84) A COMPTER DU 22/01/1983 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 03/10/1984
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
19/01/1979
Description
CAPITAL PORTE A 110000 FRS CAPITAL PORTE A 111000 FRS MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE QUI DEVIENT : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ROUSTAN TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME ADMINSTRATEURS : ROUSTAN JACQUES, ROUSTAN AIME, SURREL RAYMOND PRESIDENT DU C.A. : ROUSTAN JACQUES COMMISSAIRE AUX COMPTES : DONAT JACKY A COMPTER DU 01/12/1978 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 29/12/1978
Numéro d'observation
91
Date d'ajout
17/01/1978
Description
CAPITAL AUGMENTE DE 10000 FRS ET PORTE A 30000 FRS PAR INCORPORATION DE LA SOMME DE 10000 FRS PRELEVEE SUR LA RESERVE FACULTATIVE A COMPTER DU 12/12/1977 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 27/12/1977
Numéro d'observation
1588
Date d'ajout
09/11/1976
Description
ACTE SOUS SIGNATURES PRIVEES EN DATE DU 30/08/1976, MR ROUSTAN JACQUES A CEDE A MR SURREL RAYMOND 30 PARTS SOCIALES DE 100 FRS PV DU 20/10/1976 CONSTATANT LA MODIFICATION STATUTAIRE, ART. 7 DES STATUTS MODIFIE. DEPOT AU GREFFE DE CARPENTRASLE 09/11/1976
Numéro d'observation
962
Date d'ajout
01/07/1976
Description
A.G. DU 13/06/1975 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A CARPENTRAS (84) 48 BOULEVARD PIERRE SEMARD, IMMEUBLE LE MARIGNU AU LIEU DE CARPENTRAS (84) 36 BOULEVARD PIERRE SEMARD A COMPTER DU 01/07/1975 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 08/07/1975
Numéro d'observation
950
Date d'ajout
24/07/1973
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU 36 BOULEVARD PIERRE SEMARD A CARPENTRAS (84), L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE DEVIENT DONC ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 09/04/1973 JOURNAL : LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE DU 28/04/1973
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).