Entreprise : MAILLARD SA - SIREN 722 036 407
Identité
Dénomination
MAILLARD SA
SIREN (siège)
722 036 407
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1972
Date de fin de la personne morale
26/06/2071
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
44 RUE AUVRY 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAILLARD NEE THILLE NADIA
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Montfermeil
Nom, Prénom(s)
MAILLARD PAUL ADRIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1923
Commune de résidence
Le Cannet
Nom, Prénom(s)
MAILLARD JANINE FLAVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1923
Commune de résidence
Le Cannet
Nom, Prénom(s)
GATINOIS JEAN LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
AUDIT ET CONSEIL UNION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/06/1972
Siret
72203640700046
Code APE
516L
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Tout matériel pour décoration
Adresse
44 RUE 44 Rue AUVRY
93300 , Aubervilliers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39050
Date d'ajout
18/03/2013
Description
Pli Non Distribuable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86726
Date d'ajout
17/04/2012
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite au rappel de l'obligation de dépôt des documents comptables annuels.
Numéro d'observation
88979
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite à rappel d'obligations légales
Numéro d'observation
33326
Date d'ajout
10/09/2008
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du greffier suite à relance pour le dépôt des comptes annuels
Numéro d'observation
14611
Date d'ajout
16/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 15/01/2003 nommant M. KARTAGENER DE LILE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
68751
Date d'ajout
18/07/1997
Description
Par jugement en date du 29 avril 1997 le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société industrielle du coton manufacture "Sicm"
Numéro d'observation
65208
Date d'ajout
15/05/1997
Description
Le tribunal de commerce de Bobigny , a prononcé, en date du 25 03 1997 , la résolution du plan, ouvre une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 421/97 - 2295/97 , date de cessation des paiements le 00 00 0000 , et a désigné Juge commissaire Monsieur Derondelle Juge commissaire suppléant Monsieur Perraud Administrateur Me Schmitt (Scp Schmitt-brignier) 18 rue de lorraine 93000 Bobigny Avec pour mission Assister le débiteur pour tous les actes de gestion Représentant des créanciers Me Moyrand jacques 14/16 rue de lorraine 93000 Bobigny Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans le délai de deux mois à compter de la publicité au B.o.d.a.c.c.
Numéro d'observation
52816
Date d'ajout
24/04/1997
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 05 04 1996
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/12/1987
Description
Mise en harmonie avec les lois 81-110 81-1162 du 30 décembre 1981 83-1 du 3 janvier 1983 83-353 du 30 avril 1983 84-148 du 1er mars 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).