Entreprise : DESTOUCHES S A - SIREN 722 030 384
Identité
Dénomination
DESTOUCHES S A
SIREN (siège)
722 030 384
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1972
Date de fin de la personne morale
24/05/2071
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
175316.37 EUR
Adresse du siège
1 RUE CASTEX 75004 PARIS 4 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESTOUCHES MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Joinville le Pont
Nom, Prénom(s)
DESTOUCHES SOPHIE
Nom d'usage
TRIPOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
CABRIT
Nom d'usage
DESTOUCHES NICOLE ANNE MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Joinville le Pont
Nom, Prénom(s)
GUERIN DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POUMEROL JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/05/1972
Siret
72203038400019
Code APE
453E
Origine du fonds
Apport
Activité principale
FONDS DE COMMERCE DE COUVERTURE PLOMBERIE
Adresse
1 RUE 1 rue Castex
75004 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
72203038400043
Code APE
453E
Adresse
5 RUE DES ARMOIRIES
94500 , CHAMPIGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1972B0303811
Date d'ajout
17/06/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 17/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
67772
Date d'ajout
16/11/2000
Description
JUGEMENT DU 16.11.2000. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 003514,AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 1 MOIS, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 31.10.2000, JUGE COMMISSAIRE: M.MICHOUDET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MME DE MARLIAVE,LIQUIDATEUR SCP BROUARD-DAUDE 34 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DELA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
62744
Date d'ajout
26/10/2000
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 26.10.2000.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DES LOIS DU 30 DECEMBRE 1981, 3 JANVIER 1983, 1 MARS 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).