Entreprise : LABORATOIRE CLAUDE BERNARD - SIREN 722 029 469
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2017)
Dénomination
LABORATOIRE CLAUDE BERNARD
SIREN (siège)
722 029 469
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1972
Fermeture de l'établissement - 72202946900011
- Date d'effet de la fermeture : 06/07/2017
Date de fin de la personne morale
22/05/2071
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
39 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS 5 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Giverdon OLIVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Baumevieille CHANTAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Espalion
Dénomination
SARL GEC CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rodez
Dénomination
AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rodez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/05/1972
Siret
72202946900011
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous examens et analyses médicales et tous travaux de laboratoire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social
Adresse
39 RUE 39 rue Claude Bernard
75005 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012D0280426
Date d'ajout
07/09/2017
Description
Radiation. Fusion Absorption par PROBIO Société d'exercice libéral par actions simplifiée 9 rue Stanislas 75006 Paris 422 800 664 RCS Paris le 06-07-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/06/2012
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN Société d'exercice libéral par actions simplifiée A COMPTER DU 04-06-2012
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).