Entreprise : SOCIETE PENICOT - SIREN 722 024 502
Identité
Dénomination
SOCIETE PENICOT
SIREN (siège)
722 024 502
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1978
Début d’activité
31/12/1978
Date de fin de la personne morale
07/12/2032
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La fabrication directe ou par façonniers de tous articles en cuir, fabrication de tous articles en toutes matières (bois, plastiques) se rapportant aux enfants, sport, tourisme, commerce d'armes de 6ème catégorie et de munitions
Code APE
1512Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Capital social
250700 EUR
Adresse du siège
12 RTE DE LYON 69530 BRIGNAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENICOT SANDRINE , MURIEL , NATHALIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Jas
Nom, Prénom(s)
ROBERT FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LN EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1978
Siret
72202450200030
Code APE
1512Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La fabrication directe ou par façonniers de tous articles en cuir, fabrication de tous articles en toutes matières (bois, plastiques) se rapportant aux enfants, sport, tourisme, commerce d'armes de 6ème catégorie et de munitions
Adresse
12 RTE DE LYON
69530 , BRIGNAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
72202450200048
Code APE
741J
Adresse
8 RUE DU CONGO
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/002750
Date d'ajout
20/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/01/2015 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/002786
Date d'ajout
20/01/2015
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/01/2015 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F14/006072
Date d'ajout
05/02/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/02/2014 prononçant la la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 07/02/2014.
Numéro d'observation
F13/044270
Date d'ajout
05/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/12/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 11/06/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/023006
Date d'ajout
02/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/07/2013 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Maître Patrick-Paul DUBOIS ou Maître Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/020697
Date d'ajout
11/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/06/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DELILLE Jacques, Juge commissaire suppléant : Monsieur JURY Alain, Mandataire Judiciaire : Maître DUBOIS Patrick-Paul 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/01/2012
Numéro d'observation
F10/032128
Date d'ajout
28/09/2010
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
F03/037735
Date d'ajout
29/12/2003
Description
Suite à une décision municipale en date du, la rue ZI LES AIGUAIS RN 86 69530 BRIGNAIS est devenue 12 RUE DE LYON 69530 BRIGNAIS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
et transfert son siége de PARIS 12e 4 rue Michel Chasles à BRIGNAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).