Entreprise : LENISOL SARL - SIREN 722 021 839
Identité
Dénomination
LENISOL SARL
SIREN (siège)
722 021 839
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1982
Date de fin de la personne morale
15/04/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
22 B RUE DE L'EGLANTIER 91090 LISSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
M FLUCHAIRE ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
LYON VILLEURBANNE
Nom, Prénom(s)
MR MERCIER BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR JEANDON PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Vert-le-Grand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/04/1972
Siret
72202183900021
Code APE
742C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Étude fabrication et vente de matériel d isolation et matériel spécial et toutes activités connexes ou complémentaires
Adresse
22 B RUE 22 BIS RUE DE L EGLANTIER
91090 , Lisses - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3671
Date d'ajout
22/11/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 21/11/2002 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3660
Date d'ajout
21/11/2002
Description
Ordonnance en date du 12,11,2002 , met fin à la mission de ME SOUCHON REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
2909
Date d'ajout
09/09/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 09/09/2002 nommant M. LAMOINE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
16118
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
974
Date d'ajout
07/12/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 03/12/2001 modifiant le plan de cession Proroge la durée du plan de 2 ans pour expirer le 03.12.2003 Nom du juge commissaire : Mr magot Nom du commissaire a l'exécution du plan : Me LIBERT 19 AVE CARNOT 91100 CORBEIL ESSONNES
Numéro d'observation
23799
Date d'ajout
20/12/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 18/12/2000 modifiant le plan de cession Proroge la durée du plan de 12 mois pour expirer le 18/12/2001 Nom du juge commissaire : Mr magot Nom du commissaire a l'exécution du plan : Me LIBERT 19 AVE CARNOT 91100 CORBEIL ESSONNES
Numéro d'observation
9248
Date d'ajout
03/04/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 28/03/2000 nommant Mr magot juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18357
Date d'ajout
10/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 06/12/1999 modifiant le plan de cession Proroge le plan de cession jusqu au 06/12/2000 Nom du juge commissaire : Mr marin
Numéro d'observation
18917
Date d'ajout
05/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 24/11/1997 , arrêtant le plan de cession au profit de Sa Gerb industries Zi de brais 44600 saint Nazaire . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Libert , maintient représentant des créanciers Me Souchon , maintient administrateur Me Libert , nom du juge commissaire : Mr marin
Numéro d'observation
17709
Date d'ajout
19/11/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 17/11/1997 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 17 11 1997
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/09/1997
Description
Le tribunal de commerce de Évry , a prononcé en date du 08 09 1997 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié , date de cessation des paiements le 01 09 1997 , et a désigné juge commissaire Mr marin , administrateur Me Libert 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes avec pour mission : Assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l entreprise , représentant créanciers Me Souchon 1 rue des Mazieres 91000 Évry , et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 17 11 1997 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/09/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Évry , en date du 01 09 1997
Numéro d'observation
58758
Date d'ajout
16/04/1982
Description
Transfert du 24 rue de Grosmenil 94 Villejuif à lisses
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).