Entreprise : ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE - SIREN 720 201 383
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE
SIREN (siège)
720 201 383
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1954
Date de fin de la personne morale
12/10/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
159250 EUR
Adresse du siège
30120 ARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALEIX PIERRE , FRANCOIS , LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
BALEIX OLIVIER , NICOLAS , LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Saint Victor sur Loire
Nom, Prénom(s)
BALEIX VINCENT , FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
MAL MEJEAN YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
TRABE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
BRUN PHIIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
Arre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1930
Siret
72020138300018
Code APE
173Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION ET COMMERCE DE BONNETERIE INDUSTRIE DE LA TEINTURE MOULINAGE DE LA SOIE EXPLOITATION AGRICOLE
Adresse
30120 , Arre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/011131
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Par ordonnance en date du 10/07/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Représentant des créanciers-liquidateur : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 RUE ETIENNE LENOIR KM DELTA 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/008488
Date d'ajout
11/06/2013
Description
Ordonnance du Président en date du 11/06/2013 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur NAVARRO Robert en remplacement du juge commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/006834
Date d'ajout
14/05/2013
Description
Ordonnance du président en date du 14/05/2013 désignant Juge commissaire : Monsieur PELAT Fabien en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F06/000741
Date d'ajout
17/01/2006
Description
Par ordonnance en date du 17/01/2006, désignons en qualité de mandataire Ad'Hoc Mr BALEIX Pierre domicilié 28 Chemin de la Muette 07100 ANNONAY
Numéro d'observation
F05/010647
Date d'ajout
25/11/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 25/11/2005 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31/12/2005 Juge commissaire : Monsieur CURA PIERRE, Juge commissaire suppléant : Monsieur DRAUSSIN ALEX, Représentant des créanciers-liquidateur : Maître ROUSSEL BERNARD IMMEUBLE L ATRIUM 100 ROUTE DE NIMES 30132 CAISSARGUES . Date de cessation des paiements : 25/05/2004
Numéro d'observation
F05/010151
Date d'ajout
10/11/2005
Description
déclaration de cessation des paiements faite au Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 10/11/2005
Numéro d'observation
F05/007815
Date d'ajout
01/09/2005
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 31.05.2005.
Numéro d'observation
4374
Date d'ajout
23/05/2005
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX DIRIGEANTS. MISE EN HARMONIE DES STATUTS SUITE A LA LOI NRE DU 15.05.2001.
Numéro d'observation
F05/004369
Date d'ajout
23/05/2005
Description
Augmentation du capital social
Numéro d'observation
1807
Date d'ajout
26/02/1998
Description
SUITE AU DECES DE MR BRUN JACQUES, NOMINATION DE MR BRUN D'ARRE GUILLAUME NE LE 13.11.72 A FONTENAY AUX ROSES DT 177 COURS LAFAYETTE 69006 LYON EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 21.06.97. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 21.06.97 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 26.02.98 LE REPUBLICAIN D'UZES DU 13.02.98
Numéro d'observation
1805
Date d'ajout
26/02/1998
Description
NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MR IGOUNET GUY VENANT A EXPIRATION A COMPTER DU 27.06.94. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 27.06.94 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 26.02.98 LE REPUBLICAIN D'UZES DU 13.02.98
Numéro d'observation
1943
Date d'ajout
04/03/1994
Description
FUSION ABSORPTION DE LA STE TEINTURES ET APPRETS A COMPTER DU 31.12.92 SANS MODIFICATION AU RCS SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30.12.93 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 4.3.94 LE REPUBLICAIN D'UZES DU 4.2.94
Numéro d'observation
2712
Date d'ajout
09/04/1993
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI EST PORTE A LA SOMME DE 1.029.000 FRS A COMPTER DU 31.12.92 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU31.12.92 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 9.4.93 LE REPUBLICAIN D'UZES DU 8.4.93
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).