Entreprise : SOCIETE HOTELIERE DE CAMARGUE - SIREN 720 200 872
Identité
Dénomination
SOCIETE HOTELIERE DE CAMARGUE
Sigle
SOCATEL
SIREN (siège)
720 200 872
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1972
Début d’activité
26/06/1972
Date de fin de la personne morale
25/06/2071
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La création, l'acquisition, la vente et l'exploitation de tous hôtels, restaurants, brasserie, cafés et plus généralement l'acquisition et l'exploitation de l'hôtel SAINT LOUIS sis à AIGUES MORTES (30) - Rue A. COURBET
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
335250 EUR
Adresse du siège
10 RUE AL COURBET 30220 AIGUES-MORTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUTTE FABIEN , MICHEL , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Valréas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/06/1972
Siret
72020087200011
Nom commercial
STE HOTELIERE DE CAMARGUE S.O.C.A.T.E.L.
Enseigne
RESTAURANT LE SAINT LOUIS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La création, l'acquisition, la vente et l'exploitation de tous hôtels, restaurants, brasserie, cafés et plus généralement l'acquisition et l'exploitation de l'hôtel SAINT LOUIS sis à AIGUES MORTES (30) - Rue A. COURBET
Adresse
10 RUE AL COURBET
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/021377
Date d'ajout
28/07/2023
Description
A compter du 30.06.2023 : Modification des commissaires aux comptes : Société à responsabilité limitée BMA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69
Date d'ajout
03/01/1992
Description
DEMISSION DE MME BARBOU PASCALE ET DE MR SARRADIN CHRISTOPHE DE LEUR FONC- TION D'ADMINISTRATEUR AU 22.6.91 NOMINATION DE MRVESCO MICHEL NE LE 21.3.27 A BOZOULS 12- NTE FRSE DT 12000 RODEZ 18 B LAROMIGUIERE ET DE MR VESCO NICOLAS NE LE 22.7.61 A RODEZ 12- NTE FRSE DT RODEZ 12000 TOUR DE LA BOULE D'OR 19 BD FLAUGERGUES EN QUALITE DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS DEMISSION DE MR ZELPHATI MAURICE DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOMINATION EN REMPLACEMENT DE ,LA STE REVI-CONSEIL REPRESENTEE PAR PERIER JEAN DT IMMEUBLE ANTINEA 185 RUE LEON VLUM A MONTPELLIER NOMINATION DE MR ENJALVERT ALAIN DT LE TERTIEL RTE DE LA VERUNE A MONTPELLIER NTE FRSE - EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR CLAVEL DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 22.06.91 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU22.06.91 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 3.1.92 ACTUALITES DU GARD DU 12.7.91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).