Entreprise : GEORGES HALAIS SA - SIREN 718 202 963
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2021)
Dénomination
GEORGES HALAIS SA
SIREN (siège)
718 202 963
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1971
Fermeture de l'établissement - 71820296300010
- Date d'effet de la fermeture : 18/06/2004
Fermeture de l'établissement - 71820296300028
- Date d'effet de la fermeture : 18/06/2004
Date de fin de la personne morale
18/05/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1975739.26 EUR
Adresse du siège
5 RUE AMBROISE CROIZAT 95190 GOUSSAINVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORGNIET GERARD , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CARRARA FRANCOISE , ANDREE
Nom d'usage
BORGNIET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERRIN MARC , THEODORE , MARIE , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
CREGUT FABIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
71820296300028
Code APE
352Z
Adresse
71 RUE DU THEATRE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/06/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1970
Siret
71820296300010
Code APE
352Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Travail de tous les métaux en feuille profilés et articles similaires ou ayant une destination analogue leur vente à la clientèle
Adresse
5 RUE 5 Rue AMBROISE CROIZAT
95190 , Goussainville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10792
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 05/03/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10792
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
72681
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
59486
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 10/04/2018 nommant Mme Christine Salmon Ladauge juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
4905
Date d'ajout
10/03/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 09/03/2009 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M. Gérard BORGNIET à concurrence de 450.000 euros. .
Numéro d'observation
14195
Date d'ajout
30/05/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE En date du 27/05/2005 Prononçant la confusion des patrimoines actifs et passifs de la STE GEORGES HALAIS d'une part et les sociétés V LUX et FINANCIERE DU RHIN d'autre part, étend la liquidation judiciaire de la société GEORGES HALAIS à la société V LUX 5 Rue Ambroise Croizat 95190 GOUSSAINVILLE RCS de PONTOISE B 339 862 567 et à la société FINANCIERE DU RHIN 28 Rue Bayard 75008 PARIS RCS PARIS 869 800 599 avec les mêmes organes de procédure collective, dit que les opérations de cette liquidation judiciaire se dérouleront sous patrimoine commun et confirme la date de cessation des paiements des trois sociétés au 24 novembre 2002.
Numéro d'observation
9681
Date d'ajout
17/12/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 17/12/2004 nommant M. TANKERE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
4374
Date d'ajout
18/06/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 18/06/2004 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2004J00361 , désigne liquidateur ME MANDIN 23 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE . Le délai de déclaration des créances accordé par le jugement d'ouverture est allongé jusqu'au 60eme jour suivant la présente parution, sous réserve de l'expiration du délai d'action en relève de forclusion qui est de un an à compter du jugement d'ouverture , nom du juge-commissaire M. ROUX GERARD , met fin à la mission de l'administrateur Me BLERIOT 50 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
3751
Date d'ajout
24/05/2004
Description
Le tribunal de commerce de PONTOISE , a prononcé en date du 24/05/2004 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2004J00361 , date de cessation des paiements le 24/11/2002 , et a désigné juge commissaire M. ROUX GERARD , juge commissaire suppléant M. MAYER , administrateur ME BLERIOT 50 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE avec pour mission : assister le debiteur dans tous les actes de gestion , représentant créanciers ME MANDIN 23 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
19064
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
9535
Date d'ajout
18/05/2000
Description
Augmentation de capital social suite à fusion absorption avec la société Roissy - Goussainville développement devenue Georges halais sa suite au changement de dénomination sociale
Numéro d'observation
47288
Date d'ajout
18/04/1996
Description
Vente d'une partie d'activité à l'exception du droit de bail de la branche d'activité : le travail de tous métaux en feuilles profilées et articles similaires ou ayant une destination analogue leur vente à la clientèle
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).