Entreprise : SHV - SOCIETE HARAMONT VALOIS - SIREN 716 980 362
Identité
(Entreprise radiée le 16/03/2022)
Dénomination
SHV - SOCIETE HARAMONT VALOIS
Sigle
SHV
SIREN (siège)
716 980 362
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1969
Fermeture de l'établissement - 71698036200017
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2017
Fermeture de l'établissement - 71698036200033
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
22/10/2068
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
24391.84 EUR
Adresse du siège
3 CHE VIVIER MAITRE JEAN 02600 HARAMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET JEAN-PIERRE , ARMAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Haramont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1969
Siret
71698036200017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
26 RUE DU GENERAL MANGIN
02600 , VILLERS-COTTERETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/2017
Siret
71698036200033
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
3 CHE VIVIER MAITRE JEAN
02600 , HARAMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
68
Date d'ajout
16/03/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
31/12/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : le démocrate de l'aisne DU : 18-02-2022, adresse de liquidation : au siège social 3 che vivier maitre jean 02600 HARAMONT.
Numéro d'observation
0
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
0
Date d'ajout
23/10/1969
Description
Historique des observations RCS : Publicité: La Gazette de la Région du Nord
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).