Entreprise : LES SPECIALITES PIERRE MARTIN - SIREN 716 850 086
Identité
Dénomination
LES SPECIALITES PIERRE MARTIN
SIREN (siège)
716 850 086
Date d'immatriculation au RNE
29/02/1968
Date de fin de la personne morale
28/02/2067
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
RTE DE PARIS 79180 CHAURAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Just-Luzac
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
SAINT JUST LUZAC
Nom, Prénom(s)
CHATAIGNE PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PUYMOYEN
Nom, Prénom(s)
GAILLARD ROBERT , AIME , SIMON
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
SAINT JUST LUZAC
Nom, Prénom(s)
GAILLARD ISABELLE , MARIE , LUCIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
VALENCIENNES
Dénomination
DE MENONVILLE, RENAUDEAU ET RENOU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1968
Siret
71685008600035
Code APE
151E
Origine du fonds
Achat
Activité principale
fabrication et commerce en gros demi gros et détail de viande de boucherie charcuterie, salaisons et conserves
Adresse
RTE
17320 , SAINT JUST LUZAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Just-Luzac
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Radiation du RCS le 16/10/2018 avec effet au 06/03/2018 En date du 06.03.2018 le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif - 643-9 al.2 et R643-18 de PIERRE MARTIN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/11/2006
Description
Changement de juge-commissaire Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 17/11/2006 nommant M BERTRAND Charles en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M PATTEDOIE Richard.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/01/1996
Description
Changement de juge-commissaire Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 15/12/1995 nommant M PATTEDOIE Richard en qualité de Juge Commissaire en remplacement de DUDOIGNON HUGUES
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/06/1994
Description
(Jugements) JUGT EN DATE DU 17.6.94 PRONONçANT LA RESOLUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SA PIERRE MARTIN ET EN CONSEQUENCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 29.3.94 JUGE COM : DUDOIGNON HUGUES - REPT CR : ME AMAUGER JUGT EN DATE DU 17.6.94 PRONONçANT LA LIQUIDATION JUDICIIARE DE LA SA PIERRE MARTIN ; LIQ : ME AMAUGER.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/04/1994
Description
(Jugements) JUGT EN DATE DU 29.3.94 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE LA SA PIERRE MARTIN. COM AU PLAN : ME AMAUGER
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/02/1994
Description
(Jugements) JUGT EN DATE DU 4.2.94 PRONONçANT LA CADUCITE DU PLAN DE CESSION DE LA SA PIERRE MARTIN ET DE LA SA MARTIN GAILLARD ; FIXANT A QUATRE MOIS UNE NOUVELLE PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/08/1993
Description
(Jugements) JUGT EN DATE DU 6.8.93 PRONONçANT LA JONCTION DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA MARTIN GAILLARD ET DE LA SA PIERRE MARTIN ARRET DU PLAN DE CESSION DE LA SA PIERRE MARTIN COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME AMAUGER BP 289 17300 ROCHEFORT
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/08/1993
Description
(Jugements) JUGT EN DATE DU 30.7.93 PRONONçANT LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE PERIODE DE DEUX MOIS.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/05/1993
Description
(Jugements) JUGT EN DATE DU 14.5.93 PRONONçANT LE JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 14.5.93 JUGE COM : DUDOIGNON - REPT CR : ME AMAUGER BP 289 17300 ROCHEOFRT - ADMINISTRATEUR : ME RAMBOUR 48 RUE ALBERT 1ER 17 LA ROCHELLE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/05/1993
Description
(Jugements) DEPOT DE BILAN DU 14.5.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).