Entreprise : SA HUBLIN - SIREN 716 680 103
Identité
Dénomination
SA HUBLIN
SIREN (siège)
716 680 103
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1966
Date de fin de la personne morale
07/04/2016
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
175400 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU BELVEDERE 02880 CUFFIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUBLIN MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
HUBLIN THIERRY , ANDRE , GEORGES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Cuffies
Nom, Prénom(s)
ROFFE JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Soissons
Dénomination
ROFFE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Soissons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/02/1966
Siret
71668010300026
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
entreprise de terrassement manutention, constructions et génie civil, démolitions et transports publics et privés, transports routiers, service des transports publics de marchandises, exploitation de toutes carrières, sablières, grévières; le lotissement de terrains et l'achat; la vente de matériaux sous toutes ses formes.
Adresse
7 RUE Rue du Belvédère
02880 , Cuffies - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 18/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/000729
Date d'ajout
20/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 20/03/2014 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX prise en la personne de Me Guillaume RANDOUX 1 RUE SAINT-LÉGER 02200 SOISSONS
Numéro d'observation
F14/000173
Date d'ajout
23/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 23/01/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DROUARD Gérard Mandataire judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX prise en la personne de Me Guillaume RANDOUX 1 RUE SAINT-LÉGER 02200 SOISSONS, Administrateur judiciaire : SCP Eric ROUVROY Gilbert DECLERCQ, en la personne de Me Gilbert DECLERCQ RÉSIDENCE ARTOIS 234 BOULEVARD ALBERT 1ER 59500 DOUAI mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 22/01/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/04/1966
Description
Historique des observations RCS : PUBLICITE : l'UNION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).