Entreprise : MEGISSERIE PEYRUSSE ET COMPAGNIE - SIREN 716 320 379
Identité
Dénomination
MEGISSERIE PEYRUSSE ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
716 320 379
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1958
Date de fin de la personne morale
06/08/2024
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
128057.17 EUR
Adresse du siège
25 RUE DE LA MEGISSERIE 81300 GRAULHET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GRAULHET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEYRUSSE MARIE , THERESE
Nom d'usage
LEMAIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
BORDEAUX
Nom, Prénom(s)
LAGARDE HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BALMA
Nom, Prénom(s)
PEYRUSSE MARCEL , LUDOVIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1922
Commune de résidence
GRAULHET
Nom, Prénom(s)
BETEILLE ANDRE , ROGER , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1914
Commune de résidence
GRAULHET
Nom, Prénom(s)
GIVANOVITCH ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
GALMA
Nom, Prénom(s)
PEYRUSSE JEAN-MARC , MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
GRAULHET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1926
Siret
71632037900010
Code APE
191Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
MEGISSERIE
Adresse
25 RUE DE LA MEGISSERIE
81300 , GRAULHET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GRAULHET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5670
Date d'ajout
27/09/2024
Description
En date du 27/09/2024, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de MEGISSERIE PEYRUSSE ET CIE (procédure ouverte le 28/02/1997 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1965
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Castres en date du 04/05/2018, il a été procédé au remplacement du mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ; SCP VITANI-BRU représentée par Me VITANI - ZAC Le Causse - Espace Entreprise - 81100 CASTRES a été désignée pour exercer ces fonctions, en remplacement de Maître MARIOTTI. Date d'effet : 04/05/2018
Numéro d'observation
2968
Date d'ajout
21/09/2004
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/09/2004, MONSIEUR MICHEL ALQUIER A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 17/09/2004 Date d'effet : 17/09/2004
Numéro d'observation
1454
Date d'ajout
13/04/2004
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/04/2004, MME CLAIRE CHABANNES A ETE NOMMEE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR YVAN ROSSIGNOL A COMPTER DU 09/04/2004 Date d'effet : 09/04/2004
Numéro d'observation
261
Date d'ajout
24/01/2001
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/01/2001, MONSIEUR YVAN ROSSIGNOL A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PIERRE CALMES A COMPTER DU 19/01/2001 Date d'effet : 19/01/2001
Numéro d'observation
1233
Date d'ajout
20/04/1998
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/04/98, MONSIEUR OUILLAC GILBERT A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 17/04/98
Numéro d'observation
918
Date d'ajout
25/03/1997
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 21/03/97, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME MAITRE MARIOTTI FABRICE 5 RUE MATHIEU CROS VALDURENQUE COMME LIQUIDATEUR, MAINTIENT AU 28/02/97 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS SANS POURSUITE D ACTIVITE REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 28/02/97 A COMPTER DU 21/03/97 Date d'effet : 21/03/1997
Numéro d'observation
820
Date d'ajout
14/03/1997
Description
(Procédures collectives) ORDONNANCE DE MR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 7 MARS 1997 AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE AUPRES DE CREDIT LYONNAIS 2 AV VICTOR HUGO 81300 GRAULHET A COMPTER DU 7 MARS 1997
Numéro d'observation
795
Date d'ajout
13/03/1997
Description
(Procédures collectives) ORDONNANCE DE MR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 7 MARS 1997 AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE AUPRES DE BPTA 10 PLACE DE LA REPUBLIQUE 81300 GRAULHET A COMPTER DU 7 MARS 1997
Numéro d'observation
658
Date d'ajout
28/02/1997
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 28 FEVRIER 1997
Numéro d'observation
666
Date d'ajout
28/02/1997
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28/02/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT, ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MONSIEUR PIERRE CALMES REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME MARIOTTI 5 RUE MATHIEU CROS 81090 VALDURENQUE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 28/02/97 A COMPTER DU 28/02/97
Numéro d'observation
2821
Date d'ajout
16/09/1996
Description
EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1996 JUGEMENT AUTORISANT LA MODIFICATION DU PLAN DE REMBOURSEMENT A COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 1996
Numéro d'observation
2949
Date d'ajout
17/11/1989
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1989 ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA STE MEGISSERIE PEYRUSSE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN F MARIOTTI A CASTRES 7 RUE TOULOUSE LAUTREC
Numéro d'observation
2437
Date d'ajout
26/09/1989
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1989 AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS A COMPTER DU 01/07/89
Numéro d'observation
2024
Date d'ajout
07/07/1989
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1989 AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS A COMPTER DU I JANVIER 1989 A COMPTER DU 01/01/89
Numéro d'observation
1506
Date d'ajout
05/07/1988
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 1 JUILLET 1988 A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENE RAL DE LA SOCIETE, JUGE COMMISSAIRE R QUEMERAIS ADMINISTRATEUR MR F MARIOTTI REPRESENTANT DES CREANCIERS A BARTHES RUE A CHENIER AUSSILLON CESSATION PAIEMENT AU 30 JUIN 1988 A COMPTER DU 01/07/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 840 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 128 057.17 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).