Entreprise : SOC IMMOB BOUCHIE BELLE FOND NOIRETERRE - SIREN 715 920 088
Identité
Dénomination
SOC IMMOB BOUCHIE BELLE FOND NOIRETERRE
SIREN (siège)
715 920 088
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1983
Date de fin de la personne morale
20/09/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
10 RUE ROYALE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVENC FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BARD MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1927
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COLLET BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Saint Malo
Nom, Prénom(s)
LE HOUCQ DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Ermont
Dénomination
IREC - INSTITUT DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/05/1936
Siret
71592008800047
Enseigne
SOCIETE IMMOBILIERE BOUCHIE DE BELLE FONDATION NOIRETERRE
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ADMINISTRATION ET LA MISE EN VALEUR TANT DES IMMEUBLES APPORTES A LA SOCIETE QUE TOUS AUTRES IMMEUBLES QUI POURRAIENT LUI APPARTENIR PAR LA SUITE ET LA PERCEPTION DE LEURS FRUITS ET REVENUS - MARCHAND DE BIENS
Adresse
10 RUE 10 rue Royale
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1983B0793939
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 28/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
04/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 03/09/2014 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné Mme Dominique Alduy Juge Commissaire, SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers, liquidateur.
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
28/11/2013
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 28/11/2013
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/11/2008
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 17.11.2008, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 083272, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21.10.2008, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M.GONZALEZ LIQUIDATEUR ME MONTRAVERS 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).