Entreprise : ETABLISSEMENTS G. ET R. GROEBLI - SIREN 715 580 205
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS G. ET R. GROEBLI
Sigle
GRG
SIREN (siège)
715 580 205
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1955
Début d’activité
01/05/1937
Date de fin de la personne morale
15/05/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
chaudronnerie mécanique.
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
981236.42 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU PRESSOIR CHEVALIER 02880 CROUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLAMENT BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Saint-Aubert
Nom, Prénom(s)
GROEBLI GILLES
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
GROEBLI GUSTAVE , HENRI , ANDRE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1930
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
GRÖBLI KARL , LOUIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Boujan Sur Libron
Nom, Prénom(s)
MAROILLE OLIVIER
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Fontenoy
Nom, Prénom(s)
MIEL STEPHANIE , MONIQUE
Nom d'usage
MAROILLE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Fontenoy
Nom, Prénom(s)
MIEL FRANCIS , CHARLES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Berzy-le-Sec
Dénomination
CABINET PASCAL DIME
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cambrai
Dénomination
GROUPE GROEBLI ET CIE CG & CO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1937
Siret
71558020500030
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Chaudronnerie mécanique.
Adresse
3 RUE DU PRESSOIR CHEVALIER
02880 , CROUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1955
Siret
71558020500014
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse
3 AV DE COUCY
02200 , SOISSONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1937
Siret
71558020500048
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de tous établissements d'électricité générale dans toutes ses applications et particulièrement la fabrication et la vente de tous appareillages, machines.
Adresse
08380 , BROGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/12/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 01-10-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1001188
Date d'ajout
16/05/2014
Description
Transmission universelle du patrimoine des sociétés GM ENGINEERING et ETUD'GROEBLI à la SA GRG GROEBLI au 31/03/2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
0
Date d'ajout
16/05/1955
Description
Historique des observations RCS : JAL : LA DEPECHE DE L'AISNE. ETABLISSEMENT SECONDAIRE EXPLOITE HORS DU RESSORT DU TRIBUNAL : RCS CHARLEVILLE MEZIERES 63 B 63. Directeur administratif et des ressources humaines Mr MAROILLE Olivier.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).