Entreprise : SOC COOPERATIVE GALPI - SIREN 712 780 303
Identité
Dénomination
SOC COOPERATIVE GALPI
SIREN (siège)
712 780 303
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1990
Date de fin de la personne morale
04/10/2070
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
1524.49 EUR
Adresse du siège
12 AV DE LA MER 34970 LATTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUREAUX ELYTIS CC LE SOLIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROVIRA RICHARD , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
NARBONNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/09/1990
Siret
71278030300046
Code APE
514Q
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Groupement d'achat fournitures de bureau papeterie
Adresse
12 AV Centre Commercial le Solis, Bureaux Elytis N[12
34970 , Lattes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
avenue de la Mer
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/1990
Siret
71278030300038
Code APE
514Q
Adresse
8 AV DE SAINT MAUR
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES.VERDANSON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15835
Date d'ajout
28/05/2019
Description
Radiation du RCS le 28/05/2019 avec effet au 28/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7681
Date d'ajout
18/04/2012
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Cessation complète d'activité - Art R123-125 du Code de Commerce. Date d'effet : 18/04/2012
Numéro d'observation
4511
Date d'ajout
05/04/2000
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : M. ROVIRA RICHARD - 32, BOULEVARD MARCEL SEMBAT - 11100 NARBONNE SIEGE DE LA LIQUIDATION : 32, BOULEVARD MARCEL SEMBAT - 11100 NARBONNE Date d'effet : 31/12/1998
Numéro d'observation
8225
Date d'ajout
19/09/1995
Description
- ANCIEN OBJET SOCIAL : GROUPEMENT D'ACHAT FOURNITURES DE BUREAU PAPETERIE : NEGOCIER DES CONDITIONS D'ACHATS LES PLUS FAVORABLES AUPRES DES FOURNISSEURS POR LE COMPTE DE SES SOCIETAIRES. - NOUVEL OBJET SOCIAL : ASSURER A SES ASSOCIES, AU MOINDRE COUT, DES POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES DE REALISER LEUR EXPANSION ET D'AMELIORER LEUR RENTABILITE, LA FOURNITURE DE SERVICES D'ACHATS, TELS LE REFERENCEMENT DES FOURNISSEURS, DE SERVICES TECHNIQUES ET COMMERCIAUX, ET, LE CAS ECHEANT, LA MISE A DISPOSITION D'ENSEIGNES ET DE MARQUES DONT ELLE AURAIT LA PROPRIETE OU LA JOUISSANCE. - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE EN SARL - ADMINISTRATEURS PARTANTS : MR DUBOIS LOUIS PIERRE EDOUARD ALEXANDRE - MR BOUSQUET MAURICE - MR VALES MICHEL GEORGES GUY ET MR ROVIRA RICHARD JEAN - - NOUVEAU GERANT : MR ROVIRA RICHARD JEAN - COMMISSAIRES AUX COMPTES PARTANTS : MR VERGES JEAN (COMMISSAIRE AUX COMTPES TITULAIRE) ET MR ESTRADE JEAN (COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT) A COMPTER DU 24/06/95
Numéro d'observation
7989
Date d'ajout
18/08/1994
Description
DEMISSION DE MR CHAPELAIN JEAN-CLAUDE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 13/09/93 DEMISSION DE MR BORDIER ROBERT DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 01/03/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS : GREFFE DU TC DE TARBES N[73 DU 16.04.71 JOURNAL DE CONSTITUTION : L'ECHO DE BIGORRE DU 10.04.71 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 334 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 50 917.97 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).