Entreprise : AUX EPIS D'OR - SIREN 712 750 223
Identité
Dénomination
AUX EPIS D'OR
SIREN (siège)
712 750 223
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1971
Date de fin de la personne morale
15/11/2070
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
62505 EUR
Adresse du siège
2 RUE ARISTIDE BRIAND 76370 DIEPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VASSEUR PATRICE , PAUL , GILBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Mesnils-sur-Iton
Nom, Prénom(s)
VASSEUR PATRICE
Nom d'usage
VASSEUR
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1900
Commune de résidence
BUIS SUR DAMVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1971
Siret
71275022300018
Enseigne
"AUX EPIS D'OR"
Code APE
158C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Exploitation d'un fonds de boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces
Adresse
2 RUE rue Aristide Briand Bâtiment 16
76370 , Neuville-les-Dieppe - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2753
Date d'ajout
13/10/2017
Description
Radiation du RCS le 13/10/2017 avec effet au 13/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1353
Date d'ajout
28/12/2004
Description
Dissolution anticipée de la société DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MR VASSEUR PATRICE (ANCIEN GERANT) SIEGE DE LIQUIDATION :CHEZ MR VASSEUR ANDRE - DAMVILLE (27240) LE FAY BOIS SUR DAMVILLE FIN DES FONCTIONS DE GERANT DE MME VASSEUR ISABELLE SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A NEUVILLE LES DIEPPE (76370) RUE ARISTIDE BRIAND BATIMENT 16 VENTE DU FONDS A MR ET MME LEFEBVRE LIONEL Date d'effet : 15/11/2004
Numéro d'observation
343
Date d'ajout
07/04/1998
Description
* TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SARL FIN DES FONCTIONS DE MR LECLERCQ MICHEL, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DE MME LECLERCQ GABRIELLE, DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR, DE MR LECLERCQ JEAN-ARNAULT, ADMINISTRATEUR ET DE MMRS LECOMTE CHRISTIAN ET MALETRAS ALAIN RESPECTIVEMENT COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT NOMINATION DE MME VASSEUR ISABELLE, AUX FONCTIONS DE GERANTE A COMPTER DU 16/03/98
Numéro d'observation
376
Date d'ajout
10/05/1985
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS 81-1160 ET 81-1162 DU 30 DECEMBRE 1981 83-1 DU 3 JANVIER 1983 - LOI NUMERO 83-353 DU 30 AVRIL 1983 ET TEXTES SUBSEQUENTS AGE DU 8 MARS 1985
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
EN LIQUIDATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).