Entreprise : SOC ETUDE RECH ECONOMIQ FINANC - SIREN 712 042 654
Identité
Dénomination
SOC ETUDE RECH ECONOMIQ FINANC
Sigle
SEREFI
SIREN (siège)
712 042 654
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1971
Date de fin de la personne morale
15/08/2070
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1554979.98 EUR
Adresse du siège
8 RUE SAINTE-LUCIE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANJORAN JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1928
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BERLOTY ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DELASNERIE ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Juvisy-Sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DELASNERIE YVON
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
GIRAL PIERRE , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Ville d'Avray
Dénomination
CONSEILS ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DE FINANCEMENT DE L'ELECTRONIQUE ET DES TECHNIQUES DE L'INFORMATION "SOFINETI" SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HSD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE "AMSPAR FINANCE BV" - SOCIETE DE DROIT HOLLANDAIS -
Qualité
Administrateur
Dénomination
SOCIETE "GESTION PROFINANCE NO 1 " - GP 1
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE "EFP SERVICES" SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ALAN PATRICOF ASSOCIES SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE - PROCEDES M P OTTO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/08/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/08/1988
Siret
71204265400046
Code APE
7703
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
8 RUE SAINTE-LUCIE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
77912
Date d'ajout
27/12/1988
Description
.JUGEMENT DU 10 AOUT 1988, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 4 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT, MET FIN A LA MISSION DE ME FACQUES, ADMINISTRATEUR, NOMME ME PENET, LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
59391
Date d'ajout
06/10/1988
Description
.JUGEMENT DU 13 JUILLET 1988, PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, REGIME SIMPLIFIE AVEC PERIODE D'ENQUETE JUSQU'AU 10 AOUT 1988 SOUS LE NO 88/1781 DATE DE CESSATION DES PAIEMENT LE 5 JUILLET 1988 REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE PENET, 3 RUE DU RENARDA PARIS ADMINISTRATEUR: MAITRE FACQUES L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOIAURA POUR MISSION DE SURVEILLER LES OPERATIONS DE GESTION
Numéro d'observation
43225
Date d'ajout
11/07/1988
Description
.DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 5 JUILLET 1988
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981AGE DU 30 JUIN 1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).