Entreprise : COFAS SARL - SIREN 710 802 075
Identité
Dénomination
COFAS SARL
SIREN (siège)
710 802 075
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1971
Début d’activité
30/06/1971
Date de fin de la personne morale
29/06/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'ACHAT EN VUE DE LA REVENTE D'IMMEUBLES, D'ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES, LA GESTION DE TOUS DROITS IMMOBILIERS, PRESTA- TIONS DE SERVICE A LA SA TIVOLI GRAND ROND, LA GESTION DE SES ENSEMBLES IMMOBILIERS, TOUTES OPERATIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF, JURIDIQUE, FINANCIER, COMPTABLE ETC...
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
31 AV CAMILLE PUJOL 31500 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/1971
Siret
71080207500022
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'ACHAT EN VUE DE LA REVENTE D'IMMEUBLES, D'ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES, LA GESTION DE TOUS DROITS IMMOBILIERS, PRESTA- TIONS DE SERVICE A LA SA TIVOLI GRAND ROND, LA GESTION DE SES ENSEMBLES IMMOBILIERS, TOUTES OPERATIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF, JURIDIQUE, FINANCIER, COMPTABLE ETC...
Autres Activités
L'ACHAT EN VUE DE LA REVENTE D'IMMEUBLES, D'ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES, LA GESTION DE TOUS DROITS IMMOBILIERS, PRESTA- TIONS DE SERVICE A LA SA TIVOLI GRAND ROND, LA GESTION DE SES ENSEMBLES IMMOBILIERS, TOUTES OPERATIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF, JURIDIQUE, FINANCIER, COMPTABLE ETC...
Adresse
31 AV CAMILLE PUJOL
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
458
Date d'ajout
12/01/1993
Description
Départ de co-gérant(s) MME FABRE JACQUELINE - MR FABRE ERIC RESTE SEUL GERANT DE LA SOCIETE PV AGO DU 01.10.92 A COMPTER DU 01/10/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).