Entreprise : SOCIETE CIVILE NOYREZ ET FILS - SIREN 710 800 459
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE NOYREZ ET FILS
SIREN (siège)
710 800 459
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2016
Début d’activité
01/06/2021
Date de fin de la personne morale
16/10/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de tous immeubles et de toutes valeurs mobilières dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
305122 EUR
Adresse du siège
22 AV D ABONDANCE - RD 24 74500 EVIAN-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOYREZ PAUL , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Évian-les-Bains
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2021
Siret
71080045900061
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de tous immeubles et de toutes valeurs mobilières dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de tous immeubles et de toutes valeurs mobilières dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
22 AV D ABONDANCE - RD 24
74500 , EVIAN-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/1966
Siret
71080045900053
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
26 PL VICTOR HUGO
89100 , SENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
71080045900046
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 AV DES ARTS
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3595
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains par suite du transfert du siege social 26 Place Victor Hugo 89100 SENS au 22 Avenue d'Abondance 74500 EVIAN-LES-BAINS à compter du 01/06/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains le 01/09/2021 sous le numéro A2021/003797)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20517
Date d'ajout
17/10/2016
Description
Transfert du principal établissement de 16 Av des Arts 94100 ST MAUR DES FOSSES A 26 Place Victor Hugo 89100 SENS A compter du 03/10/2016 Numéro Rcs 2016D155 Immatricule au greffe de SENS
Numéro d'observation
20518
Date d'ajout
17/10/2016
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège à compter du 03/10/2016 transfert du 16 Av des Arts 94100 ST MAUR DES FOSSES au 26 Place Victor Hugo 89100 SENS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).