Entreprise : STE SYSTEMES INDUSTRIES - SIREN 709 807 150
Identité
Dénomination
STE SYSTEMES INDUSTRIES
SIREN (siège)
709 807 150
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1970
Date de fin de la personne morale
16/12/2062
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
10 ALL LATECOERE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GODIN THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
DANRE MARIE-ELODIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DANRE BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
COLOMB MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/05/1967
Siret
70980715000012
Code APE
332B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Représentation et fabrication de matériel d'environnement mécanique et de dépoussiérage par le vide centralisé
Adresse
10 ALL 10 Impasse LATECOERE
78140 , Vélizy-Villacoublay - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
55975
Date d'ajout
15/02/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 07/10/2010 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10386
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
86084
Date d'ajout
26/04/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13.04.1999 , prononce la liquidation judiciaire , désigne liquidateur Me Laurence Riffier 205, ave Georges Clemenceau 92000 Nanterre
Numéro d'observation
85183
Date d'ajout
29/03/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16.03.1999 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois
Numéro d'observation
81019
Date d'ajout
15/12/1998
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre , a prononcé en date du 02 12 1998 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 98j1183 , date de cessation des paiements le 31 10 1998 , et a désigné juge commissaire Mr Hubert louis , administrateur Me Laurent bachelier Dt 12 rue Salvador Allende 92000 Nanterre représentant créanciers Me Laurence Riffier Dt 205 ave Georges Clemenceau 92000 Nanterre Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
76643
Date d'ajout
27/07/1998
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26.01.1998
Numéro d'observation
9572
Date d'ajout
17/10/1985
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 Ac du 29 03 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).