Entreprise : VAUG SA - SIREN 709 805 709
Identité
Dénomination
VAUG SA
SIREN (siège)
709 805 709
Date d'immatriculation au RNE
09/10/1970
Date de fin de la personne morale
08/10/2069
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
112812.27 EUR
Adresse du siège
160 AV PAUL RAOULT 78130 LES MUREAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(EX 74 RUE A BRIAND)
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SARL FIDULOR AU CAPITAL DE 50 000 FRS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUICHARD NEE GREATBATCH ELISABETH THERESE BEATRICE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Le Chesnay
Nom, Prénom(s)
LALOUM ALAIN EMMANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
MARQ EN BAROEUL
Nom, Prénom(s)
LIGOUY JEAN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUICHARD XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
ROQUENCOURT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/1992
Type d'établissement
Siège
Siret
70980570900025
Code APE
501Z
Adresse
160 AV PAUL RAOULT
78130 , LES MUREAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52907
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 1 SQU CASTIGLIONE RESIDENCE TUILERIES 78150 LE CHESNAY, Nouvelle adresse: 1 SQU CASTIGLIONE RESIDENCE TUILERIES 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2372
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
4795
Date d'ajout
04/03/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 04/03/1999 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Numéro d'observation
61733
Date d'ajout
23/07/1996
Description
Ordonnance du 05/06/1996 Rendue par Mr le juge commissaire mettant fin à la mission de me Dumoulin représentant des créanciers
Numéro d'observation
5015
Date d'ajout
17/03/1992
Description
Jugement du 16.03.92 , Le tribunal de commerce arrêté le plan de cession au profit de La Ste nouvelle constituée a la diligence de Mr Zarka Ely , Désigne Celle ci Comme tenu(e) d'exécuter plan, lui donne acte des engagements pris à cet égard - fixe la durée du plan a Temps nécessaire a la réalisation des actifs - Désigne Jeannerot Dt 7 rue jean Mermoz 78000 Versailles Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article 67 de la loi du 25/01/1985. , Le maintien administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en ¿uvre du plan..Maintien me Dumoulin représentant des créanciers.
Numéro d'observation
2690
Date d'ajout
14/02/1992
Description
Jugement du 11.02.92 Prolongeant la période d'observation pour une durée de À C/ du 27.02.92 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le plan. Maintien de l'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
13945
Date d'ajout
04/09/1991
Description
Jugement du 27.08.91 Prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 Mois, maintien l'administrateur judiciaire.
Numéro d'observation
3184
Date d'ajout
21/02/1991
Description
Jugement du 19.02. Prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 Mois. Maintien de l'administrateur judiciaire.
Numéro d'observation
12625
Date d'ajout
30/08/1990
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire jugement du 28 08 90 N° 504/90 Cessation des paiements en date du 24 08 90 Représentant des créanciers me Dumoulin Dt 2 passage roche à Versailles Administrateur Jeannerot de la Scp Laureau Jeannerot Dt 7 rue jean Mermoz à Versailles L'administrateur ci-dessus désigne, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission De représenter Le débiteur
Numéro d'observation
12326
Date d'ajout
24/08/1990
Description
Déclaration de cessation des paiements le 24.08.90 Au greffe de Versailles.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).