Entreprise : SODEHA - SIREN 709 800 486
Identité
Dénomination
SODEHA
SIREN (siège)
709 800 486
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1983
Date de fin de la personne morale
24/11/2020
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
139 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRES JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Nom, Prénom(s)
ANDRES JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Nom, Prénom(s)
BURRUS EMMANUEL BERNARD MARIE EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FIEFFE JEAN JACK ANDRE MICHEL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Nom, Prénom(s)
MOALIC JEAN CLAUDE ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/03/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/03/1988
Siret
70980048600033
Code APE
7901
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment, promoteur constructeur
Adresse
139 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2644
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75220
Date d'ajout
08/02/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 08/02/1996 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m. pierre Marquet , nom du liquidateur : me Patrick Ouizille
Numéro d'observation
4138
Date d'ajout
04/03/1988
Description
Jugement de liquidation judiciaire en date du 3 Mars 1988 - Representantdes Creanciers/liquidateur : Ouizille, 72 avenue g. Clemenceau 92000 Nanterre -
Numéro d'observation
15177
Date d'ajout
10/11/1987
Description
Par jugement en date du 3 Novembre 1987 Le Tc de Nanterre à ouvert une procédure de redressement judiciaire 87/562 - Administrateur judiciaire : Adam, 130 rue du 8 mai 1945 92000 Nanterre, À pour mission De surveiller les opérations de gestion. - Représentant des créanciers : Ouizille, 72 avenue G.clemenceau 92000 Nanterre -
Numéro d'observation
14544
Date d'ajout
02/11/1987
Description
Déclaration de cessation des paiements au greffe de Nanterre le 2 Novembre 1987--
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).