Entreprise : ETABLISSEMENTS COTTE PERE ET FILS - SIREN 706 720 315
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS COTTE PERE ET FILS
SIREN (siège)
706 720 315
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1957
Date de fin de la personne morale
02/12/1972
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
78 RTE DE NYONS 84600 VALREAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VALREAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEYNAUD CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
PALLUET NICOLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1925
Nom, Prénom(s)
MILLET-CORNETTO GUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1894
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
COTTE HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1922
Commune de résidence
VALREAS
Nom, Prénom(s)
PALLUET JEANINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1928
Commune de résidence
VILLEURBANNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1947
Siret
70672031500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
COMMERCE DE PEAUX, CHIFFONS VIEUX MERAUX ECT...
Adresse
78 RTE 78 RTE DE NYONS
84600 , VALREAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VALREAS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1972
Siret
70672031500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE VALREAS
84600 , GRILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14443
Date d'ajout
04/11/2016
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 4° du code de commerce) Date d'effet : 25/10/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2424
Date d'ajout
21/08/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 2001, LE TGI DE CARPENTRAS, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LA GAZETTE PROVENCALE DU 26 JUILLET 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/2001
Description
Radiation du RCS le 29/01/2001 avec effet au 29/01/2001
Numéro d'observation
2054
Date d'ajout
27/06/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1996, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A DESIGNE MAITRE JEAN-CLAUDE BEAUQUIS EN REMPLACEMENT DE MAITRE JEAN BEAUQUIS EN QUALITE DE SYNDIC A ORANGE
Numéro d'observation
1390
Date d'ajout
17/05/1988
Description
PAR JUGEMENT DU TGI DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE LE 22 AVRIL 1988 A PRONONCE LA LIQUIDATION DE BIENS. A NOMME JEAN BEAUQUIS, COMME LIQUIDATEUR ET A MAINTENU MME SABOYE COMME JUGE COMMISSAIRE. A COMPTER DU 10/05/1988 JOURNAL: PETITES AFFICHES DU VAUCLUSE
Numéro d'observation
2156
Date d'ajout
26/11/1984
Description
ANCIENNE ADMINISTRATEUR: MME ANNICK BUCELLE NEE COTTE NOUVEL ADMINISTRATEUR: JEANINE PALLUET COMMISSAIRE AU COMPTES SUPPLEANT: OLIVIER BELNET NOUVELLE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL: 31 MARS NOUVELLE ADRESSE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: 65, RUE BRETEUIL 13006 MARSEILLE A COMPTER DU 08/09/1984 JOURNAL:LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE
Numéro d'observation
699
Date d'ajout
03/04/1984
Description
PAR JUGEMENT DU TGI CARPENTRAS DU 02/03/1984 LA SOCIETE A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 02/03/1984 MME SABOYE, JUGE COMMISSSAIRE ET M BEAUQUIS, SYNDIC. A COMPTER DU 17/03/1984 JOURNAL; PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE
Numéro d'observation
456
Date d'ajout
23/03/1983
Description
CAPITAL PORTE A 1000000 FRS. MISE AU NOMINATIF DES ACTIONS ET INSTITUTION D'UN DROIT D'AGREMENT EXERCE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LES CESSIONS D'ACTIONS A DES TIERS A COMPTER DU 11/12/1982 JOURNAL: LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE
Numéro d'observation
1035
Date d'ajout
10/08/1973
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DANS SA SEANCE DU 25/08/1972 A DECIDE DE PROROGER DE 50 ANNEES A COMPTER DU 1ER JUIN 1972 LA DUREE DE LA SOCIETE QUI PRENDRA AINSI FIN LE 01/06/2022. L'ARTICLE 5 DES STATUTS EST MODIFIE EN CONSEQUENCE. A COMPTER DU 28/07/1973 JOURNAL: LES NOUVELLES AFFICHES DE VAUCLUSE
Numéro d'observation
1174
Date d'ajout
18/10/1968
Description
LES ASSOCIES ONT DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIALDE 40000 F POUR LE PORTER A LA SOMME DE 60000 F.NOUVEL AUGMENTATION DU CAPITAL DE 40000 F POUR LE PORTER A 100000 F. LA SOCIETE SARL A ETE TRANSFORME EN S.A. NOMME ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE: MME PALLUET NICOLE CATHERINE EPOUSE COTTE, M.HENRI EDOUARD COTTE ET MLLE ANNICK CECILE PIERRETTE COTTE. COMMISSAIRE AUX COMPTES: AUGUSTE VICTOR JULES AMIC. PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, M HENRI COTTE A COMPTER DU 21/09/1968 JOURNAL: LES PETITES AFFICHES DU VACLUSE
Numéro d'observation
729
Date d'ajout
14/06/1967
Description
AUGMENTATIONDU CAPITAL SOCIAL DE 13500 F POUR ETRE PORTE A LA SOMME DE 20000 F.TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SARL CEPENDANT AUCUNE MDIFICATION . LA RAISON SOCIAL EDOUARD COTTE PERE ET FILS EST REMPLACEE PAR LA DENOMINA- TION "ETABLISSEMENTS COTTE PERE ET FILS". NOMME GERANT DE LA SOCIETE: M. HENRI COTTE. A COMPTER DU 03061967 JOURNAL: LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE
Numéro d'observation
794
Date d'ajout
28/11/1958
Description
PAR SUITE DE MODIFICATION AUX STATUTS, ACTE M MATHIEU DU 03/10/1958, MODIFICATION DES ARTICLES HUITIEME ET NEUVIEME. M HENRI EDOURD COTTE A ETE NOMME SEUL GERANT DE LA SOCIETE AVEC LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR SEUL. A COMPTER DU 25/10/1958 JOURNAL: LA VOIX VAUCLUSIENNE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).