Entreprise : COMTAT HOLDING - SIREN 706 420 106
Identité
Dénomination
COMTAT HOLDING
SIREN (siège)
706 420 106
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1964
Début d’activité
01/02/1964
Date de fin de la personne morale
09/03/2049
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'acquisition, la vente, la gestion par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La participation dans les sociétés de constructions vente, dans toutes opérations commerciales se rattachant à l'objet social, à l'exception d'agent immobilier et de marchant de biens. L'accomplissement de toutes prestations de services pour la bonne marche de l'action de la société ou de ses filiales.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
BD ALFRED NAQUET 84200 CARPENTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANENT CAROLE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Carpentras
Dénomination
EUREX Fiduciaire
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aubenas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1964
Siret
70642010600033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la vente, la gestion par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La participation dans les sociétés de constructions vente, dans toutes opérations commerciales se rattachant à l'objet social, à l'exception d'agent immobilier et de marchant de biens. L'accomplissement de toutes prestations de services pour la bonne marche de l'action de la société ou de ses filiales.
Autres Activités
L'acquisition, la vente, la gestion par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La participation dans les sociétés de constructions vente, dans toutes opérations commerciales se rattachant à l'objet social, à l'exception d'agent immobilier et de marchant de biens. L'accomplissement de toutes prestations de services pour la bonne marche de l'action de la société ou de ses filiales.
Adresse
BD ALFRED NAQUET
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1996
Siret
70642010600041
Code APE
524W
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 600.000 FRS
Adresse
22 BD ALFRED NAQUET
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1152
Date d'ajout
15/04/2003
Description
ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SA NOUVEAU : SAS ANCIEN PDG DEVENU PRESIDENT : MANENT CHRISTIAN ADS PARTANT : MANENT JEAN-CLAUDE, MANENT JEAN-PIERRE, MAILFERT PHILIPPE, PEAU DIDIER, STE MELHODI CCS PARTANT : FARVACQUE GEORGES NOUVEAU : FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A COMPTER DU 31 DECEMBRE 2002 JOURNAL : TPBM DU 12 FEVRIER 2003
Numéro d'observation
3328
Date d'ajout
12/11/1997
Description
APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE : EXPLOITATION D'UN HYPERMARCHE A LA SOCIET SA AUZON-VENTOUX A COMPTER DU 01.01.1997 AU MONTANT EVALUE A 41 500 000 FRS DECLARATION DE CREANCES : TGI 84200 CARPENTRAS - PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE DU 07.10.1997 - L'OBJET SOCIAL DEVIENT : LA PROPRIETE LA GESTION L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DES BIENS DONT ELLE EST OU POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE... A COMPTER DU 22.09.1997 LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE DU 07.10.1997
Numéro d'observation
153
Date d'ajout
14/01/1997
Description
SUPPRESSION DE L'ACTIVITE ANIMALERIE NEGOCE DE TOUS ARTICLES S'Y RAPPORTANT VENTE D'ARTICLES DE PECHE ET DE CHASSE AU 22 BOULEVARD NAQUET 84200 CARPENTRAS A COMPTER DU 02.06.1996
Numéro d'observation
657
Date d'ajout
22/02/1996
Description
NOUVEL ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 30.12.1995 DIDIER PEAU LA TRIBUNE DU 08.02.1996
Numéro d'observation
128
Date d'ajout
09/01/1996
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31 DECEMBRE AU LIEU DE 28 FEVRIER A COMPTER DU 24/11/1995
Numéro d'observation
3143
Date d'ajout
07/06/1995
Description
L'AGE DU 21.12.94 A DECIDE LE CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
A.G.E DU 22 MARS 1966 A DECIDE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN S.A (DEPOT AU GREFFE DE CARPENTRAS DU 2 AVRIL 1966) LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE DU 9 AVRIL 1966 MODIF: DU 16 NOV. 1973 : P.V C.A DU 8 OCTOBRE 1973, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE CARPENTRAS AVENUE CLEMENCEAU A CARPENTRAS BDL A. NAQUET A CPT DU 1.10.73 (GAZETTE PROVENCALE DU 20.10.73. MODIF DU 15.01.74 NO 87 : ETS A CARPENTRAS AVENUE CLEMENCEAU FERME LE 31.12.73. L'ETS A CARPENTRAS, AVENUE F. MISTRAL LE SOLANS 2.000 A ETE FERME EGALEMENT LE 31.12.73. ACTUELLEMENT LE CENTRE DISTRIBUTEUR J.P.F.L EXPLOITE DIRECTEMENT L'HYPERMARCHE SIS A SON SIEGE SOCIAL A CARPENTRASALFRED NAQUET ET L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE A CARPENTRAS, PLACE DE LA MAIRIE SOUS LES HALLES. MODIF DU 27.04.77 NO 714 : CESSATION ACTIVITE DE L'ETS A CARPENTRAS, PLACE DE LA MAIRIE A COMPTER DU 28.02.77 MODIF DU 10.09.80 NO 1434 : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MESSIEURS, LECLER PIERRE, LECLERC CHRISTIAN, LECLERC FREDERIC, LECLERC ANNICK EPOUSE VIGNES ET ROUSSEL ANDRE SUIVANT AGO DU 20 JUIN 1980. MODIF DU 22.11.82 NO 1875 : MISE AU NOMINATIF DES ACTIONS, INSTITUTION D'UN DROIT D'AGREMENT, STATUTS MIS EN HARMONIE(GAZETTE PROVENCALE DU 29.10.82) MODIF DU 18.02.83 NO 249 : AUGMENTATION DU CAPITAL QUI PASSE DE 1080.000 F A 1.200.000 F MODIF DU 06.04.93 : MR PIERRE LECLERC EST REMPLACE PAR MR FREDERIC LECLERC EN QUALITE DE PDG A COMPTER DU 09.06.92 (GAZETTE PROVENCALE DU 24.06.92)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).