Entreprise : CHATEAU DE L'ESTAGNOL - SIREN 706 320 355
Identité
Dénomination
CHATEAU DE L'ESTAGNOL
SIREN (siège)
706 320 355
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1957
Début d’activité
14/02/1989
Date de fin de la personne morale
11/09/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition et mise en valeur de toutes exploitations agricoles
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
818368 EUR
Adresse du siège
427 RTE DE NYONS 26790 TULETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KURSNER SYLVIE , MARCELLE
Nom d'usage
DARVES-COUCAZ
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Vinsobres
Nom, Prénom(s)
RUIU PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
ARES-X-PERT MORANCHO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Tulette
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/02/1989
Siret
70632035500037
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Acquisition et mise en valeur de toutes exploitations agricoles
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
427 RTE DE NYONS
26790 , TULETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/1989
Siret
70632035500029
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
CHATEAU DE L'ESTAGNOL
26790 , SUZE-LA-ROUSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/011122
Date d'ajout
16/11/2015
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - SA STRUCTURES ET COOPERATION Route de Nyons 26790 TULETTE, 408 034 049 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 21/10/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Numéro d'observation
F07/000758
Date d'ajout
14/03/2007
Description
Modification de la composition du conseil d'administration SUIVANT P.V DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 6 DECEMBRE 2006 DEMISSION DE M. MICHEL BOURDAREL DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL. NOMINATION DE M. OLIVIER COSTE EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL. DEPOT D'ACTE N° 447 DU 14/03/07 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 10/02/07 date d'effet : 01/01/2007
Numéro d'observation
F05/002126
Date d'ajout
22/09/2005
Description
Changement de représentant permanent SUIVANT P.V DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 1 JUIN 2005 CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SCA LA SUZIENNE NOMINATION DE M. LABAUME JEAN-LOUIS EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SCA LA SUZIENNE EN REMPLACEMENT DE M. SABATIER RENE. DEPOT D'ACTE N° 1244 DU 22/09/05 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 25/06/05 date d'effet : 01/06/2005
Numéro d'observation
F04/001664
Date d'ajout
15/07/2004
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 12 FEVRIER 2004 ET SUIVANT P.V DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 12 FEVRIER 2004 NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE LA SA ARES-X-PERT MORANCHO AUDIT EN REMPLACEMENT DE LA SARL ARES-X-PERT RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT M. PHILIPPE RUIU MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 MAI 2001 DEPOT D'ACTE N° 1000 DU 15/07/04 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 15/05/04 EN REMPLACEMENT DE date d'effet : 12/02/2004
Numéro d'observation
F04/000702
Date d'ajout
29/03/2004
Description
Changement de représentant permanent SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 29 OCTOBRE 2003 ET SUIVANT P.V DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2003 NOMINATION DE M. ROMIEU JEAN-LOUIS EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT DE L'UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE SUITE AU DECES DE M. GLEYZE ROBERT. DEPOT D'ACTE N° 469 DU 29/03/04 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 07/02/04 date d'effet : 29/10/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
COMMENCEMENT DE L'EXPLOITATION A ORANGE LE 02.12.36 JOURNAL PUBLICATEUR DE LA CONSTITUTION : LE BULLETIN DU PALAIS DU 05.12.68 DEPOT ACTE AU GREFFE DE CARPENTRAS (84) LE 02.12.36 ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : CHAMBOVET P ET F
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).