Entreprise : ETABLISSEMENTS RIVA - SIREN 706 320 215
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2020)
Dénomination
ETABLISSEMENTS RIVA
SIREN (siège)
706 320 215
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1957
Fermeture de l'établissement - 70632021500017
- Date d'effet de la fermeture : 07/06/2007
Fermeture de l'établissement - 70632021500025
- Date d'effet de la fermeture : 24/06/2019
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
39514.79 EUR
Adresse du siège
RUE DE BELGIQUE 84100 ORANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU COUDOULET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVA MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Orange
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
70632021500017
Code APE
701F
Adresse
6 RUE CONTRESCARPE
84100 , ORANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/06/2007
Siret
70632021500025
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
RUE DE BELGIQUE
84100 , ORANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU COUDOULET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30457
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10779
Date d'ajout
15/07/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 24/06/2019 Liquidateur : RIVA Michel Le siège de la liquidation est fixé à : rue de Belgique - ZAC du - Coudoulet 84100 Orange Journal d'annonces légales : TPBM en date du 10/07/2019 Mise en sommeil de la société à compter du 24/06/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2468
Date d'ajout
21/06/2007
Description
Transfert du siège social de 84100 Orange 6 rue contrescarpe à 84100o rangé rue de Belgique ZAC du Coudoulet à compter du 07.06.2007 la Liberte du 23.06.2007
Numéro d'observation
2395
Date d'ajout
03/05/1995
Description
Le conseil d'administration du 26/09/1994 décidé la modification de l'art. 2 "objet" des statuts . La société a pour objet : La propriété, l'Administration, la jouissance ou la vente de tous les immeubles composant le patrimoine de la société et de ceux dont elle Pourriat devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, sans aucune exception. Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher Dirrec- Tement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Modif du 29.09.73 n° 1169 : Aux termes de l'A.G.Ô du 25.06.73, les mandats d'administrateurs de madame Riva épouse romano et messieurs Luigi et François Riva ont été reconduits conformément aux prescriptions légales aux termes du conseil d'administration tenu à l'issue de l'assemblée, madame Riva épouse romano a été reconduite dans ses fonctions de p D G et Mr Luigi Riva dans celles de directeur général (gazette provençale du 03.07.73 Modif du 13 août 1979 n° 1238 : nomination en qualité d'administrateur pour une période de 6 années qui se terminera lors de l'approbation des comptes de l'exercice le 31.12.84 - mme Antoinette romano née Riva - Mr Luigi Riba - Mr François Riva. Reconduction du mandat de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur de MME Antoinette romano née Riva reconduction du mandat de directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur de Mlr Luigi Rava, à compter du 30 juin 1979 (gazette provençale du 12.07.79) Modif n° 2058 du 07.09.87 : Mise en location gérance du fonds sis à orange 6 rue contrescarpe à la Ste ETS F. Riva à compter du 01.06.87 jusqu'au 31.05.97 (gazette provençale du 27.05.87) Modif n° 2598 du 17.05.93 : Reprise du fons précédemment donne en location gérance et vente du même fonds au précédent exploitant : Là sa ETS F. Riva sise à orange 6 rue contrescarpe à compter du 01.01.93 (le commercial du 12.12.93) la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 259.20o FRF nouveau montant : 39.514.79 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).