Entreprise : BRENNUS HABITAT - SIREN 705 780 666
Identité
(Entreprise radiée le 15/10/2020)
Dénomination
BRENNUS HABITAT
SIREN (siège)
705 780 666
Date d'immatriculation au RNE
02/12/1957
Date de fin de la personne morale
01/12/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2306944 EUR
Adresse du siège
26 BD MAL FOCH 89100 SENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 114
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAULARD BEATRICE , MARIE , MADELEINE , JULIETTE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Pontarlier
Nom, Prénom(s)
THERIAL ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Venizy
Nom, Prénom(s)
JAUME MICHELE , MARIE , RAYMONDE
Nom d'usage
WUILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Sens
Nom, Prénom(s)
QUENTIN CLARISSE , MARIE , FLORENCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Sens
Nom, Prénom(s)
LANGEL NICOLE , SIMONE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Sens
Nom, Prénom(s)
MOREAU CHARLES , HERVE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Sens
Nom, Prénom(s)
MILLET JOCELYNE , ADRIENNE , EUGENIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Sens
Nom, Prénom(s)
DUVAL SYLVAIN , HENRI
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
MACHAVOINE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Yonne
Nom, Prénom(s)
RALLO MARIE-THERESE
Nom d'usage
DARS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Paron
Nom, Prénom(s)
MASSOT LAURIANE , ANNE-SOPHIE
Nom d'usage
MALNOURY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Paron
Nom, Prénom(s)
ZENNER ALAIN , RENE
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Villefargeau
Dénomination
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Auxerre Cedex
Dénomination
CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Dijon Cedex 9
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
VILLE DE SENS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sens
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sens Cedex
Dénomination
Action Logement Immobilier
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 13e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/1957
Siret
70578066600024
Nom commercial
BRENNUS HABITAT "Le Sens de l'Habitat"
Enseigne
SA H.L.M. DE L'ARRONDISSEMENT DE SENS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, vente ou location d'habitations salubres et à loyer modéré, ainsi que de leurs dépendances ou annexes. l'amélioration et l'assainissement d'habitations existantes sur le territoire de l'arrondissement de sens
Adresse
26 BD Bp 114 26 Boulevard du Ml Foch
89100 , Sens - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 114
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2789
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SA d'HLM HABELLIS, RCS DIJON 015450638, dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/1957
Description
Historique des observations depuis le 02/12/1957 : Publicité constitution : L'ECLAIREUR DE L'YONNE Mise en conformité des statuts avec la Loi 94/679 du 8.08.1994 (AGE du 23.06.1995)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).