Entreprise : LA COCARDE ETABLISSEMENTS QUILLET - SIREN 705 580 124
Identité
(Entreprise radiée le 16/05/2023)
Dénomination
LA COCARDE ETABLISSEMENTS QUILLET
SIREN (siège)
705 580 124
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1955
Fermeture de l'établissement - 70558012400018
- Date d'effet de la fermeture : 02/11/2021
Date de fin de la personne morale
06/03/2043
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2023
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
RUE DES RENARDIERES 89140 PONT-SUR-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUILLET DOMINIQUE , PHILIPPE , JULIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Saint-Lamain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1955
Siret
70558012400018
Code APE
3291Z - Fabrication d'articles de brosserie
Activité principale
Fabrication d’articles de brosserie
Adresse
RUE DES RENARDIERES
89140 , PONT-SUR-YONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997
Date d'ajout
16/05/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Dissolution à compter du 28/02/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/02/2023, siège de la liquidation : 28 Chemin de la Sauge 39230 Saint-Lamain, parution de la publicité légale : Le Journal du Palais de Bourgogne paru le 07/03/2023
Numéro d'observation
5001
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Mise en sommeil - Cessation totale d'activité à compter du 02/11/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/03/1955
Description
Historique des observations depuis le 07/03/1955 : Publicité constitution parue dans LA TRIBUNE DE L'YONNE. Acquisition du fonds par apport au montant évalué à 318 174 A.F. Précédent propriétaire : M. QUILLET Paul Annet Julien, R.C. 5901 -radiation du 06.03.1944- Annonce parue dans LA TRIBUNE DE L'YONNE du 11.03.1944 Déclarations de créances au Tribunal de Commerce de SENS. REIMMATRICULATION DU N° 6443b MODIFICATION DU 17.01.1983 N° 12 : mise en harmonie des statuts avec les dispositions des lois du 30.12.1981. Modification du 13.10.2005 Transformation de la Société Anonyme à Conseil d'Administration en Société à Responsabilité Limité, sans création d'être moral nouveau, à compter du 30.06.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).