Entreprise : SOCREMATIC - SIREN 702 046 384
Identité
Dénomination
SOCREMATIC
SIREN (siège)
702 046 384
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1978
Début d’activité
19/01/1978
Date de fin de la personne morale
10/08/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Achat vente en gros et en détail représentation importation et exportation de marchandises et matériels de quelque nature que ce soit l'étude la construction et l'installation de toutes machines et de tous matériels industriels étude construction installation de toutes machines et tous matériels industriels représentation importation de marchandises et matériels
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
680000 EUR
Adresse du siège
25 RUE FRANCIS COMBE 95000 CERGY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
25 A 27
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAITRE JEAN , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Cormicy
Nom, Prénom(s)
GOOSSENS PHILIPPE , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
OTTIGNIES
Nom, Prénom(s)
MOREL GENEVIEVE
Nom d'usage
VENET
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
WIART CHRISTINE
Nom d'usage
HURABIELLE-CLAVERIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Saint-Cloud
Dénomination
PHILIPPE VENET ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/01/1978
Siret
70204638400047
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat vente en gros et en détail représentation importation et exportation de marchandises et matériels de quelque nature que ce soit l'étude la construction et l'installation de toutes machines et de tous matériels industriels étude construction installation de toutes machines et tous matériels industriels représentation importation de marchandises et matériels
Adresse
25 RUE FRANCIS COMBE
95000 , CERGY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
25 A 27
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
70204638400021
Code APE
516K
Adresse
25 RUE DES OZIERS
95310 , SAINT-OUEN-L'AUMONE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CA DU VERT GALANT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/1992
Siret
70204638400039
Code APE
742C
Adresse
14 RUE DES OZIERS
95310 , SAINT-OUEN-L'AUMONE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE VERT GALANT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94580
Date d'ajout
25/04/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce, habite pas à l'adresse indiqué
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24935
Date d'ajout
05/06/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE en date du 19/05/2006 , arrêtant le plan de cession au profit de GROUPE WATERLEAU date d'effet de la cession 26/05/2006 . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me MALFAISAN Emmanuel 29bis Ave de la Marne 59290 WASQUEHAL
Numéro d'observation
24254
Date d'ajout
11/05/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 27/04/2006, maintient la période d'observation jusqu'au 27/06/2006,
Numéro d'observation
24019
Date d'ajout
26/04/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 23/03/2006, maintient la période d'observation jusqu'au 27 juin 2006
Numéro d'observation
22114
Date d'ajout
07/02/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE En date du 05/01/2006 Nommant M. Gérard HEES juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
21328
Date d'ajout
04/01/2006
Description
Le tribunal de commerce de LILLE a prononcé en date du 27/12/2005 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général , date de cessation des paiements le 22/12/2005 , et a désigné juge commissaire M. Paul HOUZET , administrateur Me MERCIER 4 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL avec pour mission de assister le débiteur pour tous les actes de gestion , représentant des créanciers Me MALFAISAN Parc des 3 Chênes 29 bis avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL , et a ouvert une période d'observation expirant le 27/06/2006 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
8216
Date d'ajout
22/11/2004
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30 06 2004
Numéro d'observation
4700
Date d'ajout
22/04/1985
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).