Entreprise : TRANSPORTS TERRASSEMENTS DU VAL DE MARNE - SIREN 702 004 003
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2002)
Dénomination
TRANSPORTS TERRASSEMENTS DU VAL DE MARNE
SIREN (siège)
702 004 003
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1970
Date de fin de la personne morale
26/01/2069
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
24 VOIE DES AULNETTES 94360 BRY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRIBOLATI XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Bry-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
TRIBOLATI GEORGETTE HELENE ANGELE NEE MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Bry-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GUEIRARD JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1924
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONGROLLE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TRIBOLATI ISABELLE FRANCOISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/01/1970
Siret
70200400300019
Code APE
452V
Origine du fonds
Création
Activité principale
Terrassement déboisement défrichage nivellement drainage de tous terrains achat et vente matériaux de construction transport routiers service de transport public de marchandises
Adresse
24 024 Rue DES AULNETTES
94360 , Bry-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4135
Date d'ajout
12/04/2002
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3867
Date d'ajout
05/04/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/04/2002 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Neraud Claude , nom du liquidateur : Me Segui pierre
Numéro d'observation
23227
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
2050
Date d'ajout
09/11/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 08/11/2001 nommant M. Neraud Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
918
Date d'ajout
05/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Dominique bigot juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/06/1994
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp Jugement du 09 06 1994 N° 94j582 Cessation des paiements en date du 10 12 1992 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M Coulanges - juge suppléant : m Chapalain Liquidateur: Me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
31398
Date d'ajout
27/05/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 27 Mai 1994 Au greffe de Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).