Entreprise : TOUS LES ROULEMENTS - SIREN 702 002 015
Identité
Dénomination
TOUS LES ROULEMENTS
Sigle
TLR
SIREN (siège)
702 002 015
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1970
Dissolution
Date de fin de la personne morale
13/01/2030
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Achat et vente de roulements et outillages pour l'industrie
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
38115.3 EUR
Adresse du siège
30 BD VICTOR HUGO 92110 CLICHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARTIER BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Montsoult
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER JOSETTE
Nom d'usage
HAREL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Paris 18e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
HAREL JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VALDMAN DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Pontoise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
70200201500015
Enseigne
TOUS LES ROULEMENTS
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et vente de roulements et outillages pour l'industrie
Adresse
30 BD VICTOR HUGO
92110 , CLICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
117156
Date d'ajout
22/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/07/2023 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/09/2023
Description
Dissolution à compter du 20/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/07/2023, siège de la liquidation : chez le liquidateur , parution de la publicité légale : Les Echos paru le 18/10/2023
Numéro d'observation
55337
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
11118
Date d'ajout
20/09/1984
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 No 81-1162 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).