Entreprise : EUROJEANS HOLDING - SIREN 701 950 040
Identité
Dénomination
EUROJEANS HOLDING
SIREN (siège)
701 950 040
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2000
Début d’activité
04/03/1970
Date de fin de la personne morale
10/02/2020
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés,gestion financière et comptable de ses filiales,la mise à disposition d'immeubles par bail ou autrement.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2439184.28 EUR
Adresse du siège
AV MONSEIGNEUR DE LANGLE 11400 CASTELNAUDARY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CASTELNAUDARY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEUN ARNOLD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1935
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/03/1970
Siret
70195004000017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés,gestion financière et comptable de ses filiales,la mise à disposition d'immeubles par bail ou autrement.
Adresse
AV MONSEIGNEUR DE LANGLE
11400 , CASTELNAUDARY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CASTELNAUDARY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3857
Date d'ajout
25/09/2017
Description
Radiation du RCS le 25/09/2017 avec effet au 27/01/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
10/02/1999
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27.01.99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE A APPROUVE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE EUROJEANS HOLDING A LA SOCIETE AVIREX/ATECA DONT LE SIEGE SOCIAL EST VIA K.MARX 131 41012-CARPI-ITALIE- REPRESENTEE PAR MR.A.CIONTI AGISSANT EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE LA SOCIETE. PRISE DE POSSESSION LE 27.01.99.
Numéro d'observation
427
Date d'ajout
27/11/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24.11.98,LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL A L'ENCON- TRE DE LA SARL EUROJEANS HOLDING,DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CASTELNAUDARY AVENUE MONSEIGNEUR DE LANGLE. MR.MENARD EST DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE,MAITRE SAVENIER DOMICILIE A CARCASSONNE,12 RUE DU PALAIS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET MAITRE FRONTIL,DEMEURANT A CARCASSONNE,2 PLACE V.BASCH EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS. FIXE PROVISOIREMENT AU 24.11.98 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Numéro d'observation
66
Date d'ajout
21/02/1995
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12.12.94,DECIDE DE FIXER LES DATES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL AUX 1ER JANVIER ET 31 DECEM BRE DE CHAQUE ANNEE.
Numéro d'observation
55
Date d'ajout
21/02/1995
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17.10.94,PREND ACTE DE LA DEMISSION DE MR.CORNELIS,JAN GEERS DE SES FONCTIONS DE GERANT ET NOMME EN REMPLACEMENT MR.ARNOLD BEUN A COMPTER DE CE JOUR. L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12.12.94 PREND ACTE DE LA DEMISSION DE MR.JEAN LOUIS HUC DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. AINSI QUE DE LA DEMISSION DE MR.PIERRE REVEL DE SES FONCTIONS DE COMMISSAI RE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DE CE JOUR.
Numéro d'observation
263
Date d'ajout
22/08/1994
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30.03.94,STATUANT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24 JUILLET 66,REJETTE LA DISSOLU- TION ANTICIPEE DE LA SOCIETE. LE CAPITAL SOCIAL A ETE REDUIT DE 25.000.000 FRS PUIS AUGMENTE DE 16.000.000 FRS. NOUVELLE DENOMINATION:EUROJEANS HOLDING EN REMPLACEMENT DE SARL DESSEILLES L'ASSEMBLEE GENERALE PREND ACTE DE LA DEMISSION DE MR.HARDTMEYER DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE-MR.JEAN LOUIS HUC,PRECEDEM- MENT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DEVIENT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. L'ASSEMBLEE NOMME LA SOCIETE ERNEST YOUNG-HDS C.J.DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS,34,BLD HAUSSMANN,rREPRESENTEE PAR MR.PIERRE HURSTEL EN QUALITE DE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. MR.PIERRE REVEL A ETE DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLE ANT ET MR.CLAUDE HAZARD,DEMEURANT A TOULOUSE,PLACE A.JOURDAIN A ETE NOMME CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT.
Numéro d'observation
404
Date d'ajout
30/12/1993
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23.12.93 DECIDE DE NOMMER EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT MR.GEERS CCORNELIS,JAN EN REMPLACEMENT DE MR.GERARD DESSEILLES A COMPTER DE CE JOUR.
Numéro d'observation
198
Date d'ajout
23/06/1993
Description
SUIVANT A.G.E. EN DATE DU 15.06.93 LE CAPITAL A ETE AUGMENTE D'UNE SOMME DE 20.000.000 FS ET PORTE AINSI DE 5.000.000 A 25.000.000 FRS.
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
08/02/1993
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 10.12.92,PREND ACTE DE LA DEMISSION DE MR.ROBERT DESSEILLES DE SES FONCTIONS DE GEANT ET DESIGNE MR.GERARD DESSEILLES EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LES TRIBUNAUX DE COMMERCE DE LIMOUX ET DE CASTELNAUDARY ONT ETE RATTACHES AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE PAR LE DECRET NUMERO 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 2000 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 16 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 439 184.28 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).