Entreprise : SODISUP - SIREN 700 800 964
Identité
Dénomination
SODISUP
Sigle
S O D I S U P
SIREN (siège)
700 800 964
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1970
Début d’activité
24/03/1970
Date de fin de la personne morale
23/03/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La création, acquisition sous toutes ses formes, la prise en gérance avec ou sans promesse de vente, la location soit comme bailleur soit comme preneur et l'exploitation de tous fonds de commerce, notamment de magasins à commerces multiples et bazar.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
55 RTE DE BLAGNAC 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABIESSE CLAUDINE , MARIE , ANNE
Nom d'usage
JALABERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/1970
Siret
70080096400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La création, acquisition sous toutes ses formes, la prise en gérance avec ou sans promesse de vente, la location soit comme bailleur soit comme preneur et l'exploitation de tous fonds de commerce, notamment de magasins à commerces multiples et bazar.
Autres Activités
La création, acquisition sous toutes ses formes, la prise en gérance avec ou sans promesse de vente, la location soit comme bailleur soit comme preneur et l'exploitation de tous fonds de commerce, notamment de magasins à commerces multiples et bazar.
Adresse
55 RTE DE BLAGNAC
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
18232
Date d'ajout
03/12/1998
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MME JALABERT CLAUDINE EN QUALITE DE GERANT, EN REMPLACEMENT DE MME PAULE BAYNAT DEMISSIONNAIRE PV AGE DU 16/11/98 A COMPTER DU 02/11/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 91 469.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).