Entreprise : LE CHATEAU D ERMENONVILLE - SIREN 696 980 242
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2022)
Dénomination
LE CHATEAU D ERMENONVILLE
SIREN (siège)
696 980 242
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1969
Fermeture de l'établissement - 69698024200015
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/1996
Date de fin de la personne morale
06/03/2068
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
CHATEAU D'ERMENONVILLE 60950 ERMENONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAVRY PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Paris 3e Arrondissement
Dénomination
DERVILLE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Berthevin
Dénomination
AEC COMMISSARIATS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Carquefou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/03/1969
Siret
69698024200015
Origine du fonds
Création
Activité principale
Hotel, maisons meublées, exploitation du chateau d'Ermenonville. Location et sous location d'immeubles commerciaux
Adresse
Le Chateau
60950 , Ermenonville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5769
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Compiègne le 26/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3468
Date d'ajout
08/04/2019
Description
Dissolution à compter du 30/11/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2018, liquidateur : Philippe SAVRY, siège de la liquidation : Le Chateau 60950 Ermenonville, parution de la publicité légale : L'Oise Hebdo en date du 09/01/2019
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/04/2007
Description
Historique : TRANSFORMATION DE SAS EN SARL A COMPTER DU 17.03.07
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/10/1989
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 21/10/1989.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).