Entreprise : SOCIETE LES DEUX ROUTES - SIREN 696 180 017
Identité
Dénomination
SOCIETE LES DEUX ROUTES
SIREN (siège)
696 180 017
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1980
Début d’activité
01/07/2016
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 69618001700027
- Date d'effet de la fermeture : 07/07/2015
Fermeture de l'établissement - 69618001700035
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2019
Date de fin de la personne morale
01/05/2030
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activité de marchands de biens, acquisition, location, vente de tous biens immobiliers et de fonds de commerce, lotisseur, promoteur.
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
5732.35 EUR
Adresse du siège
58 BD VOLTAIRE 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Chicheportiche JOSETTE
Nom d'usage
Amsellem
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2016
Siret
69618001700043
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activité de marchands de biens, acquisition, location, vente de tous biens immobiliers et de fonds de commerce, lotisseur, promoteur.
Autres Activités
Activité de marchands de biens, acquisition, location, vente de tous biens immobiliers et de fonds de commerce, lotisseur, promoteur.
Adresse
58 BD VOLTAIRE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
69618001700027
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
62 RUE DU TAUR
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2016
Siret
69618001700035
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
42 RUE DUBEZY
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B113456
Date d'ajout
15/06/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-09-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette du Palais DU : 09-12-2019, adresse de liquidation : 58 boulevard Voltaire 75011 Paris.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B113451
Date d'ajout
18/05/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
17291
Date d'ajout
27/09/2005
Description
Modification de l'objet social et/ou de l' activité EXTENSION OBJET SOCIAL AUX ACTIVITES SECONDAIRES D'ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT LA TRANSFORMATION L'AMENAGEMENT ET LA LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS / PV AGE DU 31.08.2005 - Date d'effet: 31/08/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT GREFFE LE 17.10.1960 N.312, LE PROGRES DE L'OISE DU 5.10.1960. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE ROUTE NATIONALE LA CHAPELLE EN SERVAL (OISE) A TOULOUSE : 62 RUE DU TAUR, LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).