Entreprise : SOC INDUST ENDUITS REVET SIDER-OXYDRO - SIREN 696 080 159
Identité
Dénomination
SOC INDUST ENDUITS REVET SIDER-OXYDRO
SIREN (siège)
696 080 159
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1991
Date de fin de la personne morale
31/01/2059
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
535096.05 EUR
Adresse du siège
BRIQUETERIE DE BONNEUIL 60123 BONNEUIL-EN-VALOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHON JEAN , FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BURGAND IVAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
BURGAND YVES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
BURGAND JANINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1918
Commune de résidence
Levallois Perret
Dénomination
BERTHON LATREILLE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/03/1960
Siret
69608015900010
Code APE
266G
Adresse
BRIQUETERIE DE BONNEUIL
60123 , BONNEUIL-EN-VALOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
69608015900036
Code APE
252E
Adresse
47310 , SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/1992
Siret
69608015900069
Enseigne
OXYDRO
Code APE
515L
Adresse
CITE PCUK
60870 , VILLERS-SAINT-PAUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 70 - CDF CHIMIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/1960
Siret
69608015900051
Enseigne
SIDER OXYDRO
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
INDUSTRIE ET COMMERCE D'ARGILE, FABRICATION ET VENTE DE TOUS PROSUITS CERAMIQUES ET DE TOUS ARTICLES S'Y RATTACHANT.
Adresse
37 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
69608015900028
Code APE
266G
Adresse
LES HAUTURES
84320 , ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DU THOR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7394
Date d'ajout
07/06/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Compiègne le 07/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2422
Date d'ajout
21/02/2023
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
75642
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Radiation du R.C.S. des mentions relatives à la procédure de redressement par suite du constat de l'achèvement de l'exécution du plan de redressement en application des articles L.626-28 et L.631-19 du code de commerce (Article R.123-135 3° du code de commerce)
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
99526
Date d'ajout
06/04/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 08.03.2001 ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CESSION TOTALEDE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE LA SOCIETE SIKA SIDER, DESIGNE M.DIEZ COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN ET LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS PRIS A CET EGARD, FIXE LA DUREE DU PLAN A 2 ANS, DESIGNE MAITRE LEHERICY EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, MET FIN A LA MISSION D'ADMINISTRATEUR DE MAITRE BLERIOT DES QUE CELUI-CI AURA PASSE TOUS LES ACTES NECESSAIRES A LA REALISATION DELA CESSION
Numéro d'observation
91974
Date d'ajout
01/03/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 18.01.2001 A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22.02.2001
Numéro d'observation
44953
Date d'ajout
18/07/2000
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 6 JUILLET 2000 PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
6477
Date d'ajout
01/02/2000
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 2000 OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL - DATE DE CES SATION DES PAIEMENTS : 15 JANVIER 2000 - JUGE COMMISSAIRE : M.DUMAS CHRISTI AN - ADMINISTRATEUR : ME BLERIOT PHILIPPE 32 RUE DE BEAUVAIS 60300 SENLIS REPRESENTANT DES CREANCIERS ME LEHERICY PHILIPPE 105 RUE H PAUQUET 60100 CREIL
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/03/1960
Description
Historique des observations depuis le 31/03/1960 : VENTE DU FONDS A SIKA SIDER à COMPTER DU 9.3.01 Actes constitutifs déposés au greffe de SENLIS le 19 Mars 1960 publiés dans l'oise matin du 24 Mars 1960 Transfert de PARIS 37 Rue des Mathurins à BONNEUIL EN VALOIS à compter du 15.2.2000 Déclaration de cessation des paiements 18.1.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).