Entreprise : SAGEFREM SA - SIREN 693 750 200
Identité
(Entreprise radiée le 26/11/2018)
Dénomination
SAGEFREM SA
SIREN (siège)
693 750 200
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1969
Fermeture de l'établissement - 69375020000018
- Date d'effet de la fermeture : 26/11/2018
Date de fin de la personne morale
07/07/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
31033.27 EUR
Adresse du siège
1856 RTE DEPARTEMENTALE N7 83600 FREJUS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORG GGILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cuers
Nom, Prénom(s)
MUNDSCHAU ALEXANDRE , GUY , LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Pessac
Dénomination
SA AGALEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/07/1969
Siret
69375020000018
Code APE
4613Z - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ttes opérations de loueur de services par voie de mandat ou de commission à la vente de ts produits et fournitures pour le bâtiment et d'équipement ménager
Adresse
1856 RTE 1856 RDN 7 BP N°4
83600 , Fréjus - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 4
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9970
Date d'ajout
26/11/2018
Description
Radiation du RCS le 26/11/2018 avec effet au 26/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9308
Date d'ajout
05/11/2018
Description
Dissolution /TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A L'ASSOCIE UNIQUE à compter du 18/10/2018 DECLARATION DE DISSOLUTION/ATTRIBUTION EN DATE DU 18.10.2018 associé unique : LAPEYRE Journal d'annonces légales : LE VAR INFORMATION en date du 26/10/2018
Numéro d'observation
6823
Date d'ajout
02/08/2018
Description
Fusion - L236-1 à compter du 29/06/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : FREJLAP 1856 RDN 7 BP N 4 83600 FREJUS RCS 479937328
Numéro d'observation
1942
Date d'ajout
09/06/1992
Description
Transformation de la SARL Pons en sa Sagefrem Nelle raison sociale : Sagefrem sa Nelle composition de la Ste : PDG m: Vincent bouvier (ancien gérant) Administ: Bernard bouvier Mne le 5.12.42 à 69 Lyon bouvier née Pons Jacqueline née le 21.8.43 à Mérignac 33 commis aux Cptes titulaire : Borg Gilbert " " " suppléant: Godard Bernard Aug capital de 50 000 F à 250 000 F à compter du 26.5.92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).