Entreprise : CAVAILLON DISTRIBUTION - SIREN 692 621 147
Identité
Dénomination
CAVAILLON DISTRIBUTION
Sigle
CADIST
SIREN (siège)
692 621 147
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1987
Date de fin de la personne morale
14/07/2019
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 34740 VENDARGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTLAUR MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL ANDRE , JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1929
Commune de résidence
AVIGNON
Dénomination
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE I.F.E.C.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/08/1990
Siret
69262114700028
Code APE
6101
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
34740 , VENDARGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17257
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017 le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Monsieur Jean-Marc Gieules en qualité de juge-commissaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1218
Date d'ajout
26/01/2004
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/01/2004, LE TRIBUNAL A DESIGNE MR ROBERT PAIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 23/01/2004
Numéro d'observation
9767
Date d'ajout
02/10/2003
Description
Mention d'office PAR ORDONNANCE EN DATE DU 28/09/1998 ME PHILIPPE PERNAUD A ETE DECHARGE DE SES MISSIONS DE CO-COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET DE MANDATAIRE AD-HOC ART 90 Date d'effet : 28/09/1998
Numéro d'observation
1872
Date d'ajout
25/01/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/01/2000, LE TRIBUNAL A DESIGNE M. CHRISTIAN MASCLAUD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 21/01/2000
Numéro d'observation
6958
Date d'ajout
21/06/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/1996, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE : ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE : 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD-DAUVERCHAIN-PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC, MANDATAIRE JUDICIAIRE A MONTPELLIER, CETTE MISSION S'EXERCANT AUX COTES DE MAITRE OLIVIER FABRE. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
6510
Date d'ajout
18/06/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - 34000 - AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD- DAUVERCHAIN - PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
3549
Date d'ajout
13/04/1995
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 7 AVRIL 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME OLIVIER FABRE ET LA SCP CH.PERNAUD-DAUVERCHAIN, PH.PERNAUD-ORLIAC EN QUALITE DE MANDATAIRES AD HOC DE SA CAVAILLON DISTRIBUTION. A COMPTER DU 7 AVRIL 1995.
Numéro d'observation
5904
Date d'ajout
22/06/1993
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 SEPTEMBRE 1989. A COMPTER DU 18 JUIN 1993.
Numéro d'observation
3003
Date d'ajout
30/03/1992
Description
CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE SUPPRESSION DU FONDS A COMPTER DU 26/07/91
Numéro d'observation
2387
Date d'ajout
27/03/1991
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A ADMIS UN PLAN DE CESSION. A DESIGNE COMME COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU PLAN : SCP P. PERNAUD CH. PERNAUD PH. PERNAUD, 27 RUE DE L'AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER, ET ME OLIVIER FABRE, 705 RUE ST HILAIRE, 34000 MONTPELLIER. DUREE DU PLAN : 4 ANS. A COMPTER DU 23/03/91
Numéro d'observation
1982
Date d'ajout
15/03/1991
Description
Mention d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR CAVAILLON DISTRIBUTION SA EN DATE DU : 13 MARS 1991. A COMPTER DU 13/03/91
Numéro d'observation
1993
Date d'ajout
15/03/1991
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE CAVAILLON DISTRIBUTION - CADIST SA. A NOMME MR MICHEL FROMONT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, A NOMME SCP P. PERNAUD CH. PERNAUD PH. PERNAUD DEMEURANT A MONTPELLIER, 37 RUE DE L'AIGUILLERIE, COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME ME OLIVIER FABRE COMME ADMINISTRATEUR, ET A FIXE AU 13 MARS 1991 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS. A COMPTER DU 14/03/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DU SIEGE DE 84300 CAVAILLON, BD DES ACACIAS, RC AVIGNON 69 B 114 A 34740 VENDARGUES, ROUTE DE JACOU. A COMPTER DU IER DECEMBRE 1986. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).