Entreprise : SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE - SIREN 692 043 623
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2020)
Dénomination
SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE
SIREN (siège)
692 043 623
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1969
Date de fin de la personne morale
22/10/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1121120 EUR
Adresse du siège
35 BD PASTEUR 93120 LA COURNEUVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGAIN CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Nom, Prénom(s)
GUILLOT PATRICK , ANDRE
Nom d'usage
REPRESENTANT LES LOCATAIRES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Stains
Nom, Prénom(s)
BOURGAIN MICHEL , EDMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Nom, Prénom(s)
ROUSSELLE GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
HENAULT EVELYNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JULIENNE ROLAND , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Montmagny
Nom, Prénom(s)
ASARO DOMINIQUE , ALFRED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Franconville la Garenne
Nom, Prénom(s)
KONZELMANN CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER YANN , ETIENNE , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
LEMAN MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
Stains
Nom, Prénom(s)
RABINOVICI SYLVIE
Nom d'usage
FIGIEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MERIEUX MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Châtillon
Dénomination
LA VILLE DE LA COURNEUVE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Courneuve
Dénomination
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL EN SEINE ST DENIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Stains
Dénomination
EPCI PLAINE COMMUNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Plaine Saint-Denis CEDEX
Dénomination
INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CREDIT COOPERATIF
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Nanterre CEDEX
Dénomination
MBH
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Meudon la Forèt
Dénomination
HABITAT REUNI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/06/1932
Siret
69204362300010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition ou construction venté ou location d'habitations salubres et à bon marche ainsi que leurs dépendances ou annexes
Adresse
35 BD 035 BRD PASTEUR
93120 , La Courneuve - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4598
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SA HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE "HLMIRP" - RCS NANTERRE 559 896 535 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30802
Date d'ajout
12/05/2017
Description
Pli Non Distribuable Pli avisé et non réclamé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).