Entreprise : GROUPE PUJOS SARL - SIREN 692 024 185
Identité
Dénomination
GROUPE PUJOS SARL
SIREN (siège)
692 024 185
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1969
Début d’activité
30/05/1969
Date de fin de la personne morale
29/05/2019
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
LE DEVELOPPEMENT DE TOUTE ACTION SE RAPPORTANT AUX DIFFERENTS SECTEURS DE L'ACTIVITE IMMOBILIERE ETUDE MISE AU POINT ET REALISATION DE TOUS PROGRAMMES RENTRANT DANS SON CHAMPS D'ACTIVITE GESTION ET CONTROLE COMMERCIALISATION OU LOCATION
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
2734375 EUR
Adresse du siège
98 AV RAYMOND POINCARE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PUJOS ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/05/1969
Siret
69202418500088
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LE DEVELOPPEMENT DE TOUTE ACTION SE RAPPORTANT AUX DIFFERENTS SECTEURS DE L'ACTIVITE IMMOBILIERE ETUDE MISE AU POINT ET REALISATION DE TOUS PROGRAMMES RENTRANT DANS SON CHAMPS D'ACTIVITE GESTION ET CONTROLE COMMERCIALISATION OU LOCATION
Adresse
98 AV RAYMOND POINCARE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/1988
Siret
69202418500054
Code APE
701A
Adresse
12 PL VICTOR HUGO
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/1994
Siret
69202418500062
Code APE
701A
Adresse
11 B AV VICTOR HUGO
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2005
Siret
69202418500070
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
43 AV FOCH
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1969B0241884
Date d'ajout
20/10/2022
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 20/10/2022 A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE APRES EXECUTION TOTALE DU PLAN DE CONTINUATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1969B0241878
Date d'ajout
29/05/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 29/05/2020, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Pujos jérôme,M. Pujos eric, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 1 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, met fin à la mission de SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet , 38 avenue Hoche 75008 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201901044
Numéro d'observation
1969B0241875
Date d'ajout
25/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25/10/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 23/10/2019, soit jusqu'au 23/04/2020
Numéro d'observation
1969B0241872
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 23/04/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201901044 date de cessation des paiements le 23/10/2017, et a désigné juge commissaire : M. Pascal Gagna, administrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 23/10/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1969B0241815
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1969B024181
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981,(A DATER DU 31 OCTOBRE 1986) DU 30 AVRIL 1983 ET 1ER MARS 1984
Numéro d'observation
1969B024182
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).