Entreprise : CELC DEVELOPPEMENT - SIREN 692 016 850
Identité
Dénomination
CELC DEVELOPPEMENT
Sigle
CELC
SIREN (siège)
692 016 850
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1960
Début d’activité
28/12/1959
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Activités des agences de publicité
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
343400 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Depourcq BART
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Nom, Prénom(s)
Guillaume OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Sailly-sur-la-Lys
Nom, Prénom(s)
LIBEERT RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Nom, Prénom(s)
Albini STEPHANO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Nom, Prénom(s)
Wolfcarius BERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Nom, Prénom(s)
Gomart BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Ouville-la-Rivière
Nom, Prénom(s)
Prevost PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Rouge-Perriers
Nom, Prénom(s)
Decock BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Hondschoote
Nom, Prénom(s)
Fusco-Girard PIER , LUIGI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Nom, Prénom(s)
Hemeryck GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Saint-Pierre-le-Viger
Nom, Prénom(s)
Vanneste ALEX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Dénomination
VALOXY AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Madeleine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/1959
Siret
69201685000046
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
15 RUE DU LOUVRE
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/1994
Siret
69201685000038
Code APE
744B
Adresse
27 BD MALESHERBES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/02/2005
Description
Radiation : transfert du siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
89748
Date d'ajout
08/02/2005
Description
La société a par décision du 18/11/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 18/11/2004
Numéro d'observation
89747
Date d'ajout
08/02/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/12/1992
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 31/7/1992 SON SIEGE SOCIAL DE PARIS 27 BD MALESHER BES ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 5/2/1960 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE DU NORD DU 10/2 /1960 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE PARIS LE 18/1 1/1992 ET DE ROUBAIX-TOURCOING LE 15/12/1992 PUBLI E DANS LES PETITES AFFICHES DU 26/8/1992 ET LA GAZ ETTE DU NORD DU 28/8/1992 NOM COMMERCIAL : LA MAIS ON DU LIN RADIATION DU 16/02/2005 : CESSATION D'AC TIVITE DANS LE RESSORT A COMPTER DU 8/02/2005 ET T RANSFERT AU 15 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS (RCS PARI S 2000B19188)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 08/02/2005. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).