Entreprise : LES SUCCESSEURS D EHRET - SIREN 692 004 708
Identité
Dénomination
LES SUCCESSEURS D EHRET
SIREN (siège)
692 004 708
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1969
Début d’activité
05/02/1969
Date de fin de la personne morale
04/02/2019
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes activiités de création, fabrication, sertissage en joaillerie, bijouterie ou orfèvrerie à l'exclusion de toute autre
Code APE
3212Z - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
49 RUE SAINT-ROCH 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHE DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Palaiseau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/02/1969
Siret
69200470800024
Enseigne
LES SUCCESSEURS D'EHRET
Code APE
3212Z - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VENTE ET FABRICATION DE JOAILLERIE
Adresse
49 RUE SAINT-ROCH
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
10/05/2007
Siret
69200470800032
Code APE
3212Z - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités de création, fabrication, sertissage en joaillerie, bijouterie ou orfèvrerie à l'exclusion de toute autre.
Adresse
17 RUE SAINT-AUGUSTIN
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1969B0047077
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 17/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1969B0047072
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 08-06-2018 arrête le plan de cession au profit de : Sas atelier bouder, . Sous le n° P201800335 et proroge la poursuite de l'activité d'un mois soit du 8 mai au 8 juin 2018..
Numéro d'observation
1969B0047069
Date d'ajout
08/02/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 08-02-2018, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201800335, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 30-01-2018, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Patrick Gautier , LIQUIDATEUR SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Fg Saint-Denis 75479 Paris, administrateur: SELARL Ascagne AJ en la personne de Me julie Lavoir, 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, avec mission d'organiser la cession . LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 08/05/2018
Numéro d'observation
68
Date d'ajout
26/11/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 26/11/2015 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
66
Date d'ajout
02/10/2014
Description
ORDONNANCE DU 19-09-2014 -désignant la SELAS Ascagne AJ en la personne de Me Julie Lavoir en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
63
Date d'ajout
10/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 10/10/2013, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Didier Riche, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Chavaux-Lavoir en la personne de Me Lavoir 90 boulevard Flandrin 75116 Paris met fin à la mission de SCP Chavaux-Lavoir en la personne de Me Lavoir , 90 boulevard Flandrin 75116 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201202731
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
22/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18/07/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 11/07/2013, soit jusqu'au 11/10/2013
Numéro d'observation
60
Date d'ajout
08/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 07/02/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 5 mois à compter du 11/02/2013, soit jusqu'au 11/07/2013
Numéro d'observation
59
Date d'ajout
11/10/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 11/10/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201202731 date de cessation des paiements le 17/06/2011, et a désigné juge commissaire : Monsieur ELMALEK, administrateur : SCP CHAVAUX-LAVOIR en la personne de ME LAVOIR 11 rue de Sontay 75116 PARIS, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 11/02/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).